MVDr. JAN FALTEJSEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.04.2023 |
Adresa: |
53314, 7546866, Pardubice, Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem, 44, č.p. 44, 53314 Kladruby nad Labem |
|
Ing. Bc. IVAN NOVESKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.12.2022 |
Adresa: |
25801, 14435861, Benešov, Vlašim, Vlašim, Nad Tratí, 1241 |
|
MVDr. JAN FALTEJSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2022 |
Adresa: |
53314, 7546866, Pardubice, Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem, 44 |
|
Ing. Bc. IVAN NOVESKÝ
|
Neaktivní
od 27.04.2023
|
Jednatel |
30.12.2022 |
Adresa: |
25801, 14435861, Benešov, Vlašim, Vlašim, Nad Tratí, 1241, Nad Tratí 1241, 25801 Vlašim |
|
MVDr. JAN FALTEJSEK
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
18.10.2022 |
Adresa: |
53314, 7546866, Pardubice, Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem, 44, č.p. 44, 53314 Kladruby nad Labem |
|
Mgr. JIŘÍ KOZUMPLÍK
|
Neaktivní
od 04.07.2022
|
Jednatel |
26.05.2022 |
Adresa: |
25228, 27283640, Praha-západ, Černošice, Černošice, Táborská, 2024 |
|
Mgr. JIŘÍ KOZUMPLÍK
|
Neaktivní
od 04.07.2022
|
Jednatel |
26.05.2022 |
Adresa: |
25228, 27283640, Praha-západ, Černošice, Černošice, Táborská, 2024, Táborská 2024, 25228 Černošice |
|
Ing. Bc. IVAN NOVESKÝ
|
Neaktivní
od 30.12.2022
|
Jednatel |
03.03.2020 |
Adresa: |
10000, 22602976, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod altánem, 350, 69 |
|
Mgr. JIŘÍ KOZUMPLÍK
|
Neaktivní
od 26.05.2022
|
Jednatel |
03.03.2020 |
Adresa: |
25228, 6518761, Praha-západ, Černošice, Černošice, Slunečná, 1474 |
|
Mgr. JIŘÍ KOZUMPLÍK
|
Neaktivní
od 26.05.2022
|
Jednatel |
03.03.2020 |
Adresa: |
25228, 6518761, Praha-západ, Černošice, Černošice, Slunečná, 1474, Slunečná 1474, 25228 Černošice |
|
Ing. Bc. IVAN NOVESKÝ
|
Neaktivní
od 30.12.2022
|
Jednatel |
03.03.2020 |
Adresa: |
10000, 22602976, Praha, Strašnice, Pod altánem, 350, 69, Pod altánem 350/69, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL NOVESKÝ
|
Neaktivní
od 03.03.2020
|
jednatel |
27.02.2014 |
Adresa: |
62700, 19552181, Brno, Slatina, Prostějovská, 993, 3 |
|
PAVEL NOVESKÝ
|
Neaktivní
od 03.03.2020
|
jednatel |
27.02.2014 |
Adresa: |
62700, 19552181, Brno-město, Brno, Slatina, Prostějovská, 993, 3, Prostějovská 993/3, Slatina, 62700 Brno |
|
Ing. Bc. Ivan Noveský
|
Neaktivní
od 27.02.2014
|
jednatel |
12.03.2012 |
Adresa: |
10000, 22602976, Praha 10, Strašnice, Pod Altánem, 350, 69 |
|
Ing. Bc. IVAN NOVESKÝ
|
Neaktivní
od 27.02.2014
|
jednatel |
12.03.2012 |
Adresa: |
10000, 22602976, Praha, Strašnice, Pod altánem, 350, 69, Pod altánem 350/69, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Pavel Noveský
|
Neaktivní
od 12.03.2012
|
jednatel |
30.04.2008 |
Adresa: |
60200, 19552181, Brno, Prostějovská, 3 |
|
PAVEL NOVESKÝ
|
Neaktivní
od 12.03.2012
|
jednatel |
30.04.2008 |
Adresa: |
62700, 19552181, Brno-město, Brno, Slatina, Prostějovská, 993, 3, Prostějovská 993/3, Slatina, 62700 Brno |
|
Eliška Noveská
|
Neaktivní
od 30.04.2008
|
jednatel |
15.02.2002 |
Adresa: |
19100418, Brno, Solniční, 636/3a |
|
Eliška Noveská
|
Neaktivní
od 30.04.2008
|
jednatel |
15.02.2002 |
Adresa: |
60200, 19100418, Brno-město, Brno, Brno-město, Solniční, 636, 3a, Solniční 636/3a, Brno-město, 60200 Brno |
|
ing. Miloslav Řehulka
|
Neaktivní
od 15.02.2002
|
Jednatel |
11.10.2001 |
Adresa: |
60200, 19173474, Brno-město, Brno, Lidická, 691/3 |
|
ing. Miloslav Řehulka
|
Neaktivní
od 15.02.2002
|
Jednatel |
11.10.2001 |
Adresa: |
60200, 19173474, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 691, 3, Lidická 691/3, Veveří, 60200 Brno |
|
Jiří Stránský
|
Neaktivní
od 11.10.2001
|
Jednatel |
26.01.1996 |
Adresa: |
22252851, Praha 6, V Sedlci, 8/21 |
|
Jiří Stránský
|
Neaktivní
od 11.10.2001
|
Jednatel |
26.01.1996 |
Adresa: |
16000, 73088978, Praha, Sedlec, V Sedlci, 8, 21, V Sedlci 8/21, Sedlec, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Milada Šípková
|
Neaktivní
od 26.01.1996
|
Jednatel |
01.07.1994 |
Adresa: |
22308369, Praha 7, Heřmanova, 4 |
|
JUDr. Milada Šípková
|
Neaktivní
od 26.01.1996
|
Jednatel |
01.07.1994 |
Adresa: |
17000, 22308369, Praha, Holešovice, Heřmanova, 1208, 4, Heřmanova 1208/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|