MILOSLAV HRABOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2014 |
Adresa: |
69634, 23181524, Žarošice, Žarošice, 352 |
|
MILOSLAV HRABOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2014 |
Adresa: |
69634, 23181524, Hodonín, Žarošice, Žarošice, 352, č.p. 352, 69634 Žarošice |
|
Miroslav Blažek
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
Jednatel |
01.03.2004 |
Adresa: |
5571464, Písek, Milevsko, Pod stadionem, 1135 |
|
Miroslav Blažek
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
Jednatel |
01.03.2004 |
Adresa: |
39901, 5571464, Písek, Milevsko, Milevsko, Pod Stadionem, 1135, Pod Stadionem 1135, 39901 Milevsko |
|
Miroslav Blažek
|
Neaktivní
od 01.03.2004
|
Jednatel |
09.01.1998 |
Adresa: |
5571464, Písek, Milevsko, Pod stadionem, 1135 |
|
Miroslav Blažek
|
Neaktivní
od 01.03.2004
|
Jednatel |
09.01.1998 |
Adresa: |
39901, 5571464, Písek, Milevsko, Milevsko, Pod Stadionem, 1135, Pod Stadionem 1135, 39901 Milevsko |
|
Josef Koch
|
Neaktivní
od 08.07.1994
|
Jednatel |
08.07.1994 |
Adresa: |
14700, /raha 4, V náklích 3/2 |
|
Josef Koch
|
Neaktivní
od 09.01.1998
|
Jednatel |
08.07.1994 |
Adresa: |
14700, Praha 4, Praha 4, V náklích 3/2 |
|
Josef Koch
|
Neaktivní
od 08.07.1994
|
Jednatel |
08.07.1994 |
Adresa: |
/raha 4, V náklích 3/2, 14700, V náklích 3/2, 14700 /raha 4, Česká republika |
|
Josef Koch
|
Neaktivní
od 09.01.1998
|
Jednatel |
08.07.1994 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, V náklích 3/2, 14700, V náklích 3/2, 14700 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|