LIBOR KREJZA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
14.10.2021 |
Adresa: |
17000, 22295119, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Havanská, 491, 3 |
|
LIBOR KREJZA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
14.10.2021 |
Adresa: |
17000, 22295119, Praha, Bubeneč, Havanská, 491, 3, Havanská 491/3, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
JAN ŠMEJC
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
22.11.2017 |
Adresa: |
43151, 18493581, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Václava Řezáče, 376 |
|
JAN ŠMEJC
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
22.11.2017 |
Adresa: |
43151, 18493581, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Václava Řezáče, 376, Václava Řezáče 376, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
MIROSLAVA MOCKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
11.02.2015 |
Adresa: |
43191, 9092145, Vejprty, Vejprty, Horská, 440, 123 |
|
MIROSLAVA MOCKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
11.02.2015 |
Adresa: |
43191, 9092145, Chomutov, Vejprty, Vejprty, Horská, 440, 123, Horská 440/123, 43191 Vejprty |
|
JAN ŠMEJC
|
Neaktivní
od 22.11.2017
|
Člen představenstva |
11.02.2015 |
Adresa: |
43151, 18494951, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Lidická, 514 |
|
JAN ŠMEJC
|
Neaktivní
od 22.11.2017
|
Člen představenstva |
11.02.2015 |
Adresa: |
43151, 18494951, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Lidická, 514, Lidická 514, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
LIBOR KREJZA
|
Neaktivní
od 14.10.2021
|
Člen představenstva |
14.03.2014 |
Adresa: |
43003, 23521813, Chomutov, Chomutov, Zengerova, 4118 |
|
LIBOR KREJZA
|
Neaktivní
od 14.10.2021
|
Člen představenstva |
14.03.2014 |
Adresa: |
43003, 23521813, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Zengerova, 4118, Zengerova 4118, 43003 Chomutov |
|
Libor Krejza
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
Člen představenstva |
01.09.1994 |
Adresa: |
23521813, Chomutov, Zengerova, 4118 |
|
Jan Šmejc
|
Neaktivní
od 11.02.2015
|
Člen představenstva |
01.09.1994 |
Adresa: |
Klášterní nad Ohří, Lidická 514 |
|
Miroslava Mocková
|
Neaktivní
od 11.02.2015
|
Člen představenstva |
01.09.1994 |
Adresa: |
Chomutov, M. Pujmanové, 4011 |
|
LIBOR KREJZA
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
Člen představenstva |
01.09.1994 |
Adresa: |
43003, 23521813, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Zengerova, 4118, Zengerova 4118, 43003 Chomutov |
|
JAN ŠMEJC
|
Neaktivní
od 11.02.2015
|
Člen představenstva |
01.09.1994 |
Adresa: |
43151, 18494951, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Lidická, 514, Lidická 514, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Miroslava Mocková
|
Neaktivní
od 11.02.2015
|
Člen představenstva |
01.09.1994 |
Adresa: |
43003, 23520752, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Marie Pujmanové, 4011, Marie Pujmanové 4011, 43003 Chomutov |
|