Jiří Kroužek
|
Neaktivní
od 30.06.2000
|
Jednatel |
29.02.2000 |
Adresa: |
43401, 5099421, Most, V Rokli, 1788 |
|
Jiří Kroužek
|
Neaktivní
od 30.06.2000
|
Jednatel |
29.02.2000 |
Adresa: |
43401, 5099421, Most, Most, Most, V Rokli, 1788, 10, V Rokli 1788/10, 43401 Most |
|
JUDr. Vladislav Bílek
|
Neaktivní
od 30.06.2000
|
Jednatel |
07.04.1998 |
Adresa: |
33901, 1, Klatovy, Klatovy 3, Macharova, 250 |
|
JUDr. Vladislav Bílek
|
Neaktivní
od 30.06.2000
|
Jednatel |
07.04.1998 |
Adresa: |
33901, 21489980, Klatovy, Klatovy, Klatovy III, Macharova, 250, Macharova 250, Klatovy III, 33901 Klatovy |
|
Jiří Kroužek
|
Neaktivní
od 29.02.2000
|
Jednatel |
10.11.1997 |
Adresa: |
43401, 4, Most, Most, Pod Lajsníkem, 525/540 |
|
Jiří Kroužek
|
Neaktivní
od 29.02.2000
|
Jednatel |
10.11.1997 |
Adresa: |
525/540, Most, Most, Pod Lajsníkem, 43401, Pod Lajsníkem 525/540, 43401 Most, okres: Most, Česká republika |
|
Ing. Jindřich Křivánek
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
Jednatel |
15.08.1994 |
Adresa: |
5092329, Most, Moskevská, 978/47 |
|
Jiří Kroužek
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
Jednatel |
15.08.1994 |
Adresa: |
4, Most, Pod Lajsníkem, 525/540 |
|
Ing. Jindřich Křivánek
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
Jednatel |
15.08.1994 |
Adresa: |
43401, 5092329, Most, Most, Most, Moskevská, 978, 47, Moskevská 978/47, 43401 Most |
|
Jiří Kroužek
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
Jednatel |
15.08.1994 |
Adresa: |
525/540, Most, Pod Lajsníkem, Pod Lajsníkem 525/540, Most, Česká republika |
|