VÁCLAV TESÁREK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
11800, 21694249, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Tomášská, 24, 8 |
|
VÁCLAV TESÁREK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha, Malá Strana, Tomášská, 24, 8, Tomášská 24/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
VÁCLAV TESÁREK
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
jednatel |
22.08.2014 |
Adresa: |
15000, 22040161, Praha 5, Motol, Na Homolce, 51, 11 |
|
VÁCLAV TESÁREK
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
jednatel |
22.08.2014 |
Adresa: |
15000, 22040161, Praha, Motol, Na Homolce, 51, 11, Na Homolce 51/11, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Václav Tesárek
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
Jednatel |
28.06.2000 |
Adresa: |
15000, 22040161, Praha 5, Motol, Na Homolce, 51/11 |
|
VÁCLAV TESÁREK
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
Jednatel |
28.06.2000 |
Adresa: |
15000, 22040161, Praha, Motol, Na Homolce, 51, 11, Na Homolce 51/11, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Václav Tesárek
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
Jednatel |
28.02.1997 |
Adresa: |
3, Česká Lípa, Kunratická čp., 2865 |
|
Václav Tesárek
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
Jednatel |
28.02.1997 |
Adresa: |
47001, 23486317, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Kunratická, 2865, Kunratická 2865, 47001 Česká Lípa |
|
Václav Tesárek
|
Neaktivní
od 28.02.1997
|
Jednatel |
30.09.1994 |
Adresa: |
23486317, Česká Lípa, Kunratická, čp. 2865 |
|
Václav Tesárek
|
Neaktivní
od 28.02.1997
|
Jednatel |
30.09.1994 |
Adresa: |
47001, 23486317, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Kunratická, 2865, Kunratická 2865, 47001 Česká Lípa |
|