MARTIN KRIŽAN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2024 |
Adresa: |
40340, 40705684, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Strážky, 72, Strážky 72, 40340 Ústí nad Labem |
|
MARTIN POKORNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2024 |
Adresa: |
40339, 26188589, Ústí nad Labem, Chlumec, Žandov, 90, Žandov 90, 40339 Chlumec |
|
KATEŘINA DROZDOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.01.2023 |
Adresa: |
40001, 17831075, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1603, 70 |
|
MARCELA KUBÍNOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.02.2015 |
Adresa: |
40011, 17834708, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Mošnova, 2041, 24 |
|
KATEŘINA DROZDOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2024
|
Jednatel |
27.01.2023 |
Adresa: |
40001, 17831075, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1603, 70, Masarykova 1603/70, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
KATEŘINA DROZDOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
Jednatel |
17.02.2015 |
Adresa: |
40002, 17736960, Habrovany, Habrovany, 12 |
|
KATEŘINA DROZDOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
Jednatel |
17.02.2015 |
Adresa: |
40002, 17736960, Ústí nad Labem, Habrovany, Habrovany, 12, č.p. 12, 40002 Habrovany |
|
Marcela Kubínová
|
Neaktivní
od 01.04.2024
|
Jednatel |
17.02.2015 |
Adresa: |
40011, 17834708, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Mošnova, 2041, 24, Mošnova 2041/24, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Marcela Kubínová
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
Jednatel |
16.09.1999 |
Adresa: |
17834708, Ústí nad Labem, Mošnova, 24/2041 |
|
Kateřina Drozdová
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
Jednatel |
16.09.1999 |
Adresa: |
17790964, Ústí nad Labem, Na Vantrokách, 45 |
|
Marcela Kubínová
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
Jednatel |
16.09.1999 |
Adresa: |
40011, 17834708, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Mošnova, 2041, 24, Mošnova 2041/24, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Kateřina Drozdová
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
Jednatel |
16.09.1999 |
Adresa: |
40001, 17790964, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Předlice, Na Vantrokách, 45, 2, Na Vantrokách 45/2, Předlice, 40001 Ústí nad Labem |
|
Pavel Drozd
|
Neaktivní
od 16.09.1999
|
Jednatel |
05.10.1994 |
Adresa: |
17790964, Ústí nad Labem, Na vantrokách, 45 |
|
Marcela Kubínová
|
Neaktivní
od 16.09.1999
|
Jednatel |
05.10.1994 |
Adresa: |
17865808, Ústí nad Labem, Dukelských hrdinů, 9/534 |
|
Marcela Kubínová
|
Neaktivní
od 16.09.1999
|
Jednatel |
05.10.1994 |
Adresa: |
40001, 17865808, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 534, 9, Dukelských hrdinů 534/9, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
Pavel Drozd
|
Neaktivní
od 16.09.1999
|
Jednatel |
05.10.1994 |
Adresa: |
40001, 17790964, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Předlice, Na Vantrokách, 45, 2, Na Vantrokách 45/2, Předlice, 40001 Ústí nad Labem |
|