Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | UNISTAN, společnost s ručením omezeným německy: UNISTAN, GmbH anglicky: UNISTAN, Ltd. |
ICO: | 61538281 |
Registrovaná adresa: | 46851, 19859384, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Na Kopečku, 326, Na Kopečku 326, 46851 Smržovka |
Začleněno na: | 12.10.1994 |
Datum ukončení: | 06.08.2005 |
Předmět podnikání: |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných
výroba nástrojů
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámciživností volných
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. František Filip | Neaktivní od 06.08.2005 | 24.01.1995 | |
|
|||
Ing. Zdeněk Bresler | Neaktivní od 06.08.2005 | 12.10.1994 | |
|
|||
René Benš | Neaktivní od 06.08.2005 | 12.10.1994 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. František Filip | Neaktivní od 06.08.2005 | Jednatel | 24.01.1995 |
|
|||
Ing. František Filip | Neaktivní od 06.08.2005 | Jednatel | 24.01.1995 |
|
|||
Karel Šůra | Neaktivní od 24.01.1995 | Jednatel | 12.10.1994 |
|
|||
Ing. Zdeněk Bresler | Neaktivní od 06.08.2005 | Jednatel | 12.10.1994 |
|
|||
René Benš | Neaktivní od 06.08.2005 | Jednatel | 12.10.1994 |
|
|||
Karel Šůra | Neaktivní od 24.01.1995 | Jednatel | 12.10.1994 |
|
|||
Ing. Zdeněk Bresler | Neaktivní od 06.08.2005 | Jednatel | 12.10.1994 |
|
|||
René Benš | Neaktivní od 06.08.2005 | Jednatel | 12.10.1994 |
|
Registrační číslo UNISTAN, společnost s ručením omezeným německy: UNISTAN, GmbH anglicky: UNISTAN, Ltd. je 61538281.
Registrační adresa UNISTAN, společnost s ručením omezeným německy: UNISTAN, GmbH anglicky: UNISTAN, Ltd. je 46851, 19859384, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Na Kopečku, 326, Na Kopečku 326, 46851 Smržovka.
UNISTAN, společnost s ručením omezeným německy: UNISTAN, GmbH anglicky: UNISTAN, Ltd. byla založena 12.10.1994.