Jan Sutr
|
Neaktivní
od 13.11.2000
|
Jednatel |
19.05.1997 |
Adresa: |
47124, 4, Mimoň, Zahradní, 154/V |
|
Jan Sutr
|
Neaktivní
od 13.11.2000
|
Jednatel |
19.05.1997 |
Adresa: |
47124, 16613767, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň V, Zahradní, 154, Zahradní 154, Mimoň V, 47124 Mimoň |
|
Mgr. Martin Wichterle
|
Neaktivní
od 16.05.2003
|
Jednatel |
28.02.1997 |
Adresa: |
21696021, Praha 1, Zámecké schody, 188/6 |
|
Mgr. Martin Wichterle
|
Neaktivní
od 16.05.2003
|
Jednatel |
28.02.1997 |
Adresa: |
11800, 21696021, Praha, Malá Strana, Zámecké schody, 188, 6, Zámecké schody 188/6, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Mgr. Martin Wichterle
|
Neaktivní
od 28.02.1997
|
Jednatel |
30.11.1994 |
Adresa: |
21696021, Praha 1, Zámecké schody, 188/6 |
|
Ing. Vladislav Stratil
|
Neaktivní
od 19.05.1997
|
Jednatel |
30.11.1994 |
Adresa: |
622672, Kaznějov, 516 |
|
RNDr. Luboš Holý
|
Neaktivní
od 16.05.2003
|
Jednatel |
30.11.1994 |
Adresa: |
22573283, Praha 10, Gercenova, 858 |
|
Mgr. Martin Wichterle
|
Neaktivní
od 28.02.1997
|
Jednatel |
30.11.1994 |
Adresa: |
11800, 21696021, Praha, Malá Strana, Zámecké schody, 188, 6, Zámecké schody 188/6, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. Vladislav Stratil
|
Neaktivní
od 19.05.1997
|
Jednatel |
30.11.1994 |
Adresa: |
33151, 622672, Plzeň-sever, Kaznějov, Kaznějov, Na Komárově, 516, Na Komárově 516, 33151 Kaznějov |
|
RNDr. Luboš Holý
|
Neaktivní
od 16.05.2003
|
Jednatel |
30.11.1994 |
Adresa: |
10200, 22573283, Praha, Hostivař, Gercenova, 858, 7, Gercenova 858/7, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|