JIŘÍ REJZL
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
Jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
25001, 14644894, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Mikoláše Alše, 1233 |
|
JIŘÍ REJZL
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
Jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
25001, 14644894, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Mikoláše Alše, 1233, Mikoláše Alše 1233, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
MARTIN REJZL
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
15000, 27453138, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Štorkánova, 3236, 16 |
|
MARTIN REJZL
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
15000, 27453138, Praha, Smíchov, Štorkánova, 3236, 16, Štorkánova 3236/16, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MARTIN REJZL
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
15800, 22696512, Praha 5, Stodůlky, Ovčí hájek, 2157, 12 |
|
MARTIN REJZL
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
15800, 22696512, Praha, Stodůlky, Ovčí hájek, 2157, 12, Ovčí hájek 2157/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
MARTIN REJZL
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
30.08.2013 |
Adresa: |
15000, 27453138, Praha 5, Smíchov, Štorkánova, 3236, 16 |
|
MARTIN REJZL
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
30.08.2013 |
Adresa: |
15000, 27453138, Praha, Smíchov, Štorkánova, 3236, 16, Štorkánova 3236/16, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Martin Rejzl
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
jednatel |
31.10.2002 |
Adresa: |
25001, Brandýs n.L. - St.Boleslav, Mikoláše Alše, 1233 |
|
Jiří Rejzl
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
Jednatel |
31.10.2002 |
Adresa: |
25001, Brandýs n.L.-St.Boleslav, Mikoláše Alše, 1233 |
|
Martin Rejzl
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
jednatel |
31.10.2002 |
Adresa: |
1233, Brandýs n.L. - St.Boleslav, Mikoláše Alše, 25001, Mikoláše Alše 1233, 25001 Brandýs n.L. - St.Boleslav, Česká republika |
|
Jiří Rejzl
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
Jednatel |
31.10.2002 |
Adresa: |
1233, Brandýs n.L.-St.Boleslav, Mikoláše Alše, 25001, Mikoláše Alše 1233, 25001 Brandýs n.L.-St.Boleslav, Česká republika |
|
Ing. Jiří Voldán
|
Neaktivní
od 30.10.1997
|
Jednatel |
07.07.1995 |
Adresa: |
22370340, Praha 8, Frýdlantská, 1306 |
|
Jiří Rejzl
|
Neaktivní
od 31.10.2002
|
Jednatel |
07.07.1995 |
Adresa: |
Brandýs n.L.-St.Boleslav, Mikoláše Alše 1233 |
|
Karel Pakandl
|
Neaktivní
od 31.10.2002
|
Jednatel |
07.07.1995 |
Adresa: |
Brandýs n.L.-St.Boleslav, Na skalkách 1558 |
|
Ing. Jiří Voldán
|
Neaktivní
od 30.10.1997
|
Jednatel |
07.07.1995 |
Adresa: |
18200, 22370340, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1306, 22, Frýdlantská 1306/22, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Jiří Rejzl
|
Neaktivní
od 31.10.2002
|
Jednatel |
07.07.1995 |
Adresa: |
Brandýs n.L.-St.Boleslav, Mikoláše Alše 1233, Mikoláše Alše 1233, Brandýs n.L.-St.Boleslav, Česká republika |
|
Karel Pakandl
|
Neaktivní
od 31.10.2002
|
Jednatel |
07.07.1995 |
Adresa: |
Brandýs n.L.-St.Boleslav, Na skalkách 1558, Na skalkách 1558, Brandýs n.L.-St.Boleslav, Česká republika |
|