MIROSLAV MEDEK
|
Neaktivní
od 11.07.2018
|
jednatel |
08.03.2017 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
MIROSLAV MEDEK
|
Neaktivní
od 11.07.2018
|
jednatel |
08.03.2017 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MIROSLAV MEDEK
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
MIROSLAV MEDEK
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Vladimír Novák
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
24.06.2002 |
Adresa: |
68352, 393908, Křenovice, Na Vyhlídce, 340 |
|
Vladimír Novák
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
24.06.2002 |
Adresa: |
68352, 393908, Vyškov, Křenovice, Křenovice, Na Vyhlídce, 340, Na Vyhlídce 340, 68352 Křenovice |
|
Vladimír Novák
|
Neaktivní
od 24.06.2002
|
jednatel |
24.04.2002 |
Adresa: |
68352, 393908, Křenovice, Na Vyhlídce, 340 |
|
Vladimír Novák
|
Neaktivní
od 24.06.2002
|
jednatel |
24.04.2002 |
Adresa: |
68352, 393908, Vyškov, Křenovice, Křenovice, Na Vyhlídce, 340, Na Vyhlídce 340, 68352 Křenovice |
|
JUDr. Jarmila Vodňanská
|
Neaktivní
od 24.04.2002
|
jednatel |
18.08.2000 |
Adresa: |
19505043, Brno-město, Brno, Sibiřská, 87 |
|
JUDr. Jarmila Vodňanská
|
Neaktivní
od 24.04.2002
|
jednatel |
18.08.2000 |
Adresa: |
62100, 19505043, Brno-město, Brno, Řečkovice, Sibiřská, 1181, 87, Sibiřská 1181/87, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Zuzana Válková
|
Neaktivní
od 18.08.2000
|
jednatel |
23.03.1999 |
Adresa: |
Mladá Boleslava, Na Radouči, 187 |
|
Zuzana Válková
|
Neaktivní
od 18.08.2000
|
jednatel |
23.03.1999 |
Adresa: |
187, Mladá Boleslava, Na Radouči, Na Radouči 187, Mladá Boleslava, Česká republika |
|
Vladimír Janota
|
Neaktivní
od 18.08.2000
|
Jednatel |
08.10.1998 |
Adresa: |
Praha 10 Strašnice, Mirošovická, 261/6 |
|
Vladimír Janota
|
Neaktivní
od 18.08.2000
|
Jednatel |
08.10.1998 |
Adresa: |
10000, 22601970, Praha, Strašnice, Mirošovická, 261, 6, Mirošovická 261/6, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jaromír Švarc
|
Neaktivní
od 08.10.1998
|
Jednatel |
19.04.1996 |
Adresa: |
21780382, Praha 3, Praha 3, Křížkovského, 13 |
|
Jaromír Švarc
|
Neaktivní
od 08.10.1998
|
Jednatel |
19.04.1996 |
Adresa: |
13000, 21780382, Praha, Žižkov, Křížkovského, 1292, 13, Křížkovského 1292/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Tomáš Jindra
|
Neaktivní
od 19.04.1996
|
Jednatel |
01.04.1996 |
Adresa: |
21906327, Praha 4, Praha 4, Pod dálnicí, 6 |
|
JUDr. Tomáš Jindra
|
Neaktivní
od 19.04.1996
|
Jednatel |
01.04.1996 |
Adresa: |
14000, 21906327, Praha, Michle, Pod dálnicí, 472, 6, Pod dálnicí 472/6, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Norbert Mazura
|
Neaktivní
od 19.04.1996
|
Jednatel |
28.07.1995 |
Adresa: |
Praha 10 - Vršovice, Vršovická, 10 |
|
Norbert Mazura
|
Neaktivní
od 19.04.1996
|
Jednatel |
28.07.1995 |
Adresa: |
10100, 22664475, Praha, Vršovice, Vršovická, 834, 10, Vršovická 834/10, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Pavel Rákosník
|
Neaktivní
od 28.07.1995
|
Jednatel |
30.01.1995 |
Adresa: |
21844461, Praha 4, Praha 4, Jarníkova, 1888 |
|
Pavel Rákosník
|
Neaktivní
od 28.07.1995
|
Jednatel |
30.01.1995 |
Adresa: |
14800, 21844461, Praha, Chodov, Jarníkova, 1888, 9, Jarníkova 1888/9, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Mgr. Simona Vobecká
|
Neaktivní
od 30.01.1995
|
Jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
2948729, Benešov, Benešov, Na Bezděkově, 1779 |
|
Mgr. Richard Vachoušek
|
Neaktivní
od 30.01.1995
|
Jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
2946661, Benešov, Benešov, Jiřího Horáka, 1557 |
|
Mgr. Simona Vobecká
|
Neaktivní
od 30.01.1995
|
Jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
25601, 2948729, Benešov, Benešov, Benešov, Na Bezděkově, 1779, Na Bezděkově 1779, 25601 Benešov |
|
Mgr. Richard Vachoušek
|
Neaktivní
od 30.01.1995
|
Jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
25601, 2946661, Benešov, Benešov, Benešov, Jiřího Horáka, 1557, Jiřího Horáka 1557, 25601 Benešov |
|