Ing. JOSEF EGERT
|
Aktivní
|
jednatel |
02.02.2024 |
Adresa: |
29301, 75225891, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Horní Stakory, 173, Horní Stakory 173, 29301 Kosmonosy |
|
VÁCLAV MACOUN
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2023 |
Adresa: |
29301, 2541955, Mladá Boleslav, Kolomuty, Kolomuty, 15, č.p. 15, 29301 Kolomuty |
|
Mgr. EVA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatelka |
27.11.2023 |
Adresa: |
29301, 2541963, Mladá Boleslav, Kolomuty, Kolomuty, 16, č.p. 16, 29301 Kolomuty |
|
LENKA STEJSKALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatelka |
27.11.2023 |
Adresa: |
29301, 27700984, Mladá Boleslav, Řepov, Řepov, 217, č.p. 217, 29301 Řepov |
|
Ing. VÁCLAV EGERT
|
Aktivní
|
jednatel |
29.06.2018 |
Adresa: |
29301, 2541912, Mladá Boleslav, Kolomuty, Kolomuty, 11 |
|
MILAN SAJDL
|
Aktivní
|
jednatel |
29.06.2018 |
Adresa: |
29301, 2557142, Mladá Boleslav, Plazy, Plazy, 95 |
|
Ing JOSEF EGERT
|
Neaktivní
od 02.02.2024
|
jednatel |
27.11.2023 |
Adresa: |
29301, 75225891, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Horní Stakory, 173, Horní Stakory 173, 29301 Kosmonosy |
|
Ing. VÁCLAV EGERT
|
Neaktivní
od 27.11.2023
|
jednatel |
29.06.2018 |
Adresa: |
29301, 2541912, Mladá Boleslav, Kolomuty, Kolomuty, 11, č.p. 11, 29301 Kolomuty |
|
MILAN SAJDL
|
Neaktivní
od 27.11.2023
|
jednatel |
29.06.2018 |
Adresa: |
29301, 2557142, Mladá Boleslav, Plazy, Plazy, 95, č.p. 95, 29301 Plazy |
|
Václav Egert
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
jednatel |
07.04.1995 |
Adresa: |
29301, Mladá Boleslav, Kolomuty ll |
|
Milan Sajdl
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
jednatel |
07.04.1995 |
Adresa: |
29301, Mladá Boleslav, Plazy, 95 |
|
Václav Egert
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
jednatel |
07.04.1995 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Kolomuty ll, 29301, Kolomuty ll, 29301 Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Milan Sajdl
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
jednatel |
07.04.1995 |
Adresa: |
29301, 21216452, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Čejetičky, Vinecká, 95, Vinecká 95, Čejetičky, 29301 Mladá Boleslav |
|
Jaroslav Vaněk
|
Neaktivní
od 07.04.1995
|
Jednatel |
06.03.1995 |
Adresa: |
29306, Kosmonosy, Horní Stakory, č. 19 |
|
Jaroslav Vaněk
|
Neaktivní
od 07.04.1995
|
Jednatel |
06.03.1995 |
Adresa: |
29306, 15567711, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Kosmonosy, Lípy, 19, 2, Lípy 19/2, 29306 Kosmonosy |
|