Petr Zemánek
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
Jednatel |
21.01.2000 |
Adresa: |
31702, 24448087, Plzeň-město, Plzeň, V olších, 15 |
|
Petr Zemánek
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
Jednatel |
21.01.2000 |
Adresa: |
32600, 24448087, Plzeň-město, Plzeň, Hradiště, V Olších, 305, 15, V Olších 305/15, Hradiště, 32600 Plzeň |
|
Alexandr Schaffrik
|
Neaktivní
od 21.09.1999
|
Jednatel |
14.03.1995 |
Adresa: |
24448087, Plzeň, V olších, 15 |
|
Horst Ittner
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
Jednatel |
14.03.1995 |
Adresa: |
24448087, Plzeň, V olších, 15 |
|
Michael Hacker
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
Jednatel |
14.03.1995 |
Adresa: |
24448087, Plzeň, V olších, 15 |
|
Ing. Ota Fučík
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
Jednatel |
14.03.1995 |
Adresa: |
22324151, Praha 8, V Nových Bohnicích, 44 |
|
Alexandr Schaffrik
|
Neaktivní
od 21.09.1999
|
Jednatel |
14.03.1995 |
Adresa: |
32600, 24448087, Plzeň-město, Plzeň, Hradiště, V Olších, 305, 15, V Olších 305/15, Hradiště, 32600 Plzeň |
|
Horst Ittner
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
Jednatel |
14.03.1995 |
Adresa: |
32600, 24448087, Plzeň-město, Plzeň, Hradiště, V Olších, 305, 15, V Olších 305/15, Hradiště, 32600 Plzeň |
|
Michael Hacker
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
Jednatel |
14.03.1995 |
Adresa: |
32600, 24448087, Plzeň-město, Plzeň, Hradiště, V Olších, 305, 15, V Olších 305/15, Hradiště, 32600 Plzeň |
|
Ing. Ota Fučík
|
Neaktivní
od 12.03.2010
|
Jednatel |
14.03.1995 |
Adresa: |
18100, 22324151, Praha, Bohnice, V Nových Bohnicích, 789, 44, V Nových Bohnicích 789/44, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|