JUDr. LIBOR SILOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2016 |
Adresa: |
32600, 24493791, Plzeň, Lobzy, Na Spojce, 490, 20 |
|
JUDr. LIBOR SILOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2016 |
Adresa: |
32600, 24493791, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Na Spojce, 490, 20, Na Spojce 490/20, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Mgr. LENKA SILOVSKÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2016
|
jednatel |
01.08.2014 |
Adresa: |
32600, 24493791, Plzeň, Lobzy, Na Spojce, 490, 20 |
|
Mgr. LENKA SILOVSKÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2016
|
jednatel |
01.08.2014 |
Adresa: |
32600, 24493791, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Na Spojce, 490, 20, Na Spojce 490/20, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Mgr. Lenka Silovská
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
jednatel |
31.03.2010 |
Adresa: |
32600, 24493791, Plzeň, Na Spojce, 20 |
|
Mgr. LENKA SILOVSKÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
jednatel |
31.03.2010 |
Adresa: |
32600, 24493791, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Na Spojce, 490, 20, Na Spojce 490/20, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Bohumil Štětina
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
Jednatel |
23.08.2002 |
Adresa: |
24553085, Plzeň-město, Plzeň, Mírová, 6 |
|
Bohumil Štětina
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
Jednatel |
23.08.2002 |
Adresa: |
30100, 24553085, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Mírová, 2349, 6, Mírová 2349/6, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Jaroslav Dušek
|
Neaktivní
od 20.02.2003
|
Jednatel |
17.01.1997 |
Adresa: |
30149, 24499561, Plzeň-město, Plzeň, Úslavská, 13 |
|
Jaroslav Dušek
|
Neaktivní
od 20.02.2003
|
Jednatel |
17.01.1997 |
Adresa: |
32600, 24499561, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Úslavská, 415, 13, Úslavská 415/13, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
JUDr.Ing. Miroslav Silovský
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
Jednatel |
26.09.1995 |
Adresa: |
30162, 24423076, Plzeň, Nad Beranovkou, 8 |
|
JUDr.Ing. MIROSLAV SILOVSKÝ
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
Jednatel |
26.09.1995 |
Adresa: |
30100, 24423076, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Nad Beranovkou, 853, 8, Nad Beranovkou 853/8, Bolevec, 30100 Plzeň |
|
Ing. Václav Š m u c r
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
Jednatel |
26.10.1994 |
Adresa: |
32330, 24431893, Plzeň, Toužimská, 1 |
|
Jaroslav Dušek
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
Jednatel |
26.10.1994 |
Adresa: |
30149, 24499561, Plzeň, Úslavská, 13 |
|
Jaroslav Dušek
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
Jednatel |
26.10.1994 |
Adresa: |
32600, 24499561, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Úslavská, 415, 13, Úslavská 415/13, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. Václav Š m u c r
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
Jednatel |
26.10.1994 |
Adresa: |
32300, 24431893, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Toužimská, 1711, 1, Toužimská 1711/1, Bolevec, 32300 Plzeň |
|