Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | KESKO CZ, s.r.o. |
ICO: | 61776629 |
Registrovaná adresa: | 32600, 24502847, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Motýlí, 690, 5, Motýlí 690/5, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
Začleněno na: | 14.11.1994 |
Předmět podnikání: |
malířství, lakýrnictví, natěračství
správa a údržba nemovitostí
ubytovací služby
nakládání s odpady vyjma nebezpečných
podlahářství
přípravné práce pro stavby
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
velkoobchod
dokončovací stavební práce
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
zprostředkovatelské služby
pronájem a půjčování věcí movitých
realitní agentura
poskytování technických služeb
reklamní činnost a marketing
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAROSLAV KOSTEČKA | Aktivní | 15.07.2014 | |
|
|||
JAROSLAV KOSTEČKA | Aktivní | 15.07.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAROSLAV KOSTEČKA | Aktivní | Jednatel | 15.07.2014 |
|
|||
JAROSLAV KOSTEČKA | Aktivní | Jednatel | 15.07.2014 |
|
|||
Radomír Kesl | Neaktivní od 26.01.2007 | Jednatel | 19.10.2005 |
|
|||
Jaroslav Kostečka | Neaktivní od 15.07.2014 | Jednatel | 19.10.2005 |
|
|||
Radomír Kesl | Neaktivní od 26.01.2007 | Jednatel | 19.10.2005 |
|
|||
Jaroslav Kostečka | Neaktivní od 15.07.2014 | Jednatel | 19.10.2005 |
|
|||
Josef Kůs | Neaktivní od 19.10.2005 | Jednatel | 26.05.2004 |
|
|||
Josef Kůs | Neaktivní od 19.10.2005 | Jednatel | 26.05.2004 |
|
|||
Josef Kůs | Neaktivní od 26.05.2004 | Jednatel | 30.04.1996 |
|
|||
Josef Kůs | Neaktivní od 26.05.2004 | Jednatel | 30.04.1996 |
|
|||
Ing. Jiří Aulík | Neaktivní od 25.09.2001 | Jednatel | 14.11.1994 |
|
|||
Ing. Jiří Aulík | Neaktivní od 25.09.2001 | Jednatel | 14.11.1994 |
|
Registrační číslo KESKO CZ, s.r.o. je 61776629.
Registrační adresa KESKO CZ, s.r.o. je 32600, 24502847, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Motýlí, 690, 5, Motýlí 690/5, Východní Předměstí, 32600 Plzeň.
KESKO CZ, s.r.o. byla založena 14.11.1994.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JAROSLAV KOSTEČKA, JAROSLAV KOSTEČKA.