EVA KALAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
14200, 21869138, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1188, 15 |
|
EVA KALAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
14200, 21869138, Praha, Krč, Hurbanova, 1188, 15, Hurbanova 1188/15, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. PETRA JEBAVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
14200, 42478987, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Křesanovská, 576, 5 |
|
Mgr. PETRA JEBAVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
14200, 42478987, Praha, Písnice, Křesanovská, 576, 5, Křesanovská 576/5, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. Petra Jebavá
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
03.08.2010 |
Adresa: |
14200, 21869138, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1188/15 |
|
Mgr. Petra Jebavá
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
03.08.2010 |
Adresa: |
14200, 21869138, Praha, Krč, Hurbanova, 1188, 15, Hurbanova 1188/15, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Václav Vedral
|
Neaktivní
od 16.06.2004
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
21869138, Praha 4, Praha 4, Hurbanova, 1188/15 |
|
Mgr. Petra Jebavá
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
19384475, Brno-město, Brno, Pavlovská, 514/15 |
|
Eva Kalašová
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
21869138, Praha 4, Praha 4, Hurbanova, 1188/15 |
|
Václav Vedral
|
Neaktivní
od 16.06.2004
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
14200, 21869138, Praha, Krč, Hurbanova, 1188, 15, Hurbanova 1188/15, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. Petra Jebavá
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
62300, 19384475, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Pavlovská, 514, 15, Pavlovská 514/15, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
EVA KALAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
14200, 21869138, Praha, Krč, Hurbanova, 1188, 15, Hurbanova 1188/15, Krč, 14200 Praha 4 |
|
ing. Radovan Bílek
|
Neaktivní
od 27.04.1999
|
jednatel |
29.08.1994 |
Adresa: |
21869138, Praha 4, Hurbanova, 1188/15 |
|
Petr Vrbenský
|
Neaktivní
od 27.04.1999
|
jednatel |
29.08.1994 |
Adresa: |
21869138, Praha 4, Hurbanova, 1188/15 |
|
Vojtěch Chodura
|
Neaktivní
od 27.04.1999
|
jednatel |
29.08.1994 |
Adresa: |
21869138, Praha 4, Hurbanova, 1188/15 |
|
ing. Radovan Bílek
|
Neaktivní
od 27.04.1999
|
jednatel |
29.08.1994 |
Adresa: |
14200, 21869138, Praha, Krč, Hurbanova, 1188, 15, Hurbanova 1188/15, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Petr Vrbenský
|
Neaktivní
od 27.04.1999
|
jednatel |
29.08.1994 |
Adresa: |
14200, 21869138, Praha, Krč, Hurbanova, 1188, 15, Hurbanova 1188/15, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Vojtěch Chodura
|
Neaktivní
od 27.04.1999
|
jednatel |
29.08.1994 |
Adresa: |
14200, 21869138, Praha, Krč, Hurbanova, 1188, 15, Hurbanova 1188/15, Krč, 14200 Praha 4 |
|