PAVEL JELÍNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.01.2023 |
Adresa: |
14200, 21868735, Praha, Krč, Kukučínova, 1148, 4 |
|
Pavel Jelínek
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.01.2023 |
Adresa: |
14200, 21868735, Praha, Krč, Kukučínova, 1148, 4, Kukučínova 1148/4, Krč, 14200 Praha 4 |
|
EVA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
jednatel |
03.01.2022 |
Adresa: |
14300, 77991389, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Andělova, 2214, 6 |
|
EVA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
jednatel |
03.01.2022 |
Adresa: |
14300, 77991389, Praha, Modřany, Andělova, 2214, 6, Andělova 2214/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
HANA HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2022
|
jednatel |
30.09.2016 |
Adresa: |
14200, 21893128, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, Štúrova, 538, 29 |
|
Hana Horáková
|
Neaktivní
od 03.01.2022
|
jednatel |
30.09.2016 |
Adresa: |
14200, 21893128, Praha, Lhotka, Štúrova, 538, 29, Štúrova 538/29, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Hana Horáková
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
jednatel |
31.08.1994 |
Adresa: |
14200, 21893128, Praha 4, Štúrova, 538 |
|
Hana Horáková
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
jednatel |
31.08.1994 |
Adresa: |
14200, 21893128, Praha, Lhotka, Štúrova, 538, 29, Štúrova 538/29, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|