Mgr. ZUZANA PICKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatelka |
16.08.2013 |
Adresa: |
11800, 21692670, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Na baště sv. Tomáše, 232, 3 |
|
Mgr. ZUZANA PICKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatelka |
16.08.2013 |
Adresa: |
11800, 21692670, Praha, Hradčany, Na baště sv. Tomáše, 232, 3, Na baště sv. Tomáše 232/3, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Mgr. Zuzana Picková
|
Neaktivní
od 16.08.2013
|
Jednatelka |
01.12.2010 |
Adresa: |
11800, 21692670, Praha 1, Hradčany, Na Baště sv. Tomáše, 232, 3 |
|
Mgr. ZUZANA PICKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2013
|
Jednatelka |
01.12.2010 |
Adresa: |
11800, 21692670, Praha, Hradčany, Na baště sv. Tomáše, 232, 3, Na baště sv. Tomáše 232/3, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Zuzana Picková
|
Neaktivní
od 01.12.2010
|
Jednatelka |
10.02.2005 |
Adresa: |
22385690, Praha 8, Nad Rokoskou, 1326/19 |
|
Zuzana Picková
|
Neaktivní
od 01.12.2010
|
Jednatelka |
10.02.2005 |
Adresa: |
18200, 22385690, Praha, Libeň, Nad Rokoskou, 1326, 19, Nad Rokoskou 1326/19, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Zuzana Sedláková
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
Jednatelka |
10.10.1996 |
Adresa: |
21803609, Praha 4, Praha 4, Zelený pruh, 10 |
|
Zuzana Sedláková
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
Jednatelka |
10.10.1996 |
Adresa: |
14700, 21803609, Praha, Braník, Zelený pruh, 677, 10, Zelený pruh 677/10, Braník, 14700 Praha 4 |
|
ing. Jana Sedláková
|
Neaktivní
od 10.10.1996
|
Jednatel |
29.11.1995 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Podolská, 8 |
|
ing. Jana Sedláková
|
Neaktivní
od 10.10.1996
|
Jednatel |
29.11.1995 |
Adresa: |
14700, 21811971, Praha, Braník, Podolská, 1488, 8, Podolská 1488/8, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Marie Šmelhausová
|
Neaktivní
od 10.10.1996
|
Jednatel |
19.09.1994 |
Adresa: |
Praha 6, Na rozdílu, 30 |
|
Marie Šmelhausová
|
Neaktivní
od 10.10.1996
|
Jednatel |
19.09.1994 |
Adresa: |
16000, 22291920, Praha, Vokovice, Na rozdílu, 717, 30, Na rozdílu 717/30, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|