ILJA LERNER
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2019 |
Adresa: |
10200, 22638105, Hlavní město Praha, Praha, Štěrboholy, Drobná, 134, 5 |
|
ILJA LERNER
|
Neaktivní
od 28.04.2023
|
jednatel |
08.02.2019 |
Adresa: |
10200, 22638105, Praha, Štěrboholy, Drobná, 134, 5, Drobná 134/5, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
ILJA LERNĚR
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
jednatel |
24.01.2019 |
Adresa: |
10200, 22638105, Hlavní město Praha, Praha, Štěrboholy, Drobná, 134, 5 |
|
ILJA LERNĚR
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
jednatel |
24.01.2019 |
Adresa: |
10200, 22638105, Praha, Štěrboholy, Drobná, 134, 5, Drobná 134/5, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
ILJA JAKOVLEVIČ LERNĚR
|
Neaktivní
od 24.01.2019
|
jednatel |
14.11.2018 |
Adresa: |
10200, 22638105, Hlavní město Praha, Praha, Štěrboholy, Drobná, 134, 5 |
|
ILJA JAKOVLEVIČ LERNĚR
|
Neaktivní
od 24.01.2019
|
jednatel |
14.11.2018 |
Adresa: |
10200, 22638105, Praha, Štěrboholy, Drobná, 134, 5, Drobná 134/5, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
ILJA JAKOVLEVIČ LERNĚR
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
jednatel |
06.11.2018 |
Adresa: |
10200, 78751918, Hlavní město Praha, Praha, Štěrboholy, Ústřední, 527, 14 |
|
ILJA JAKOVLEVIČ LERNĚR
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
jednatel |
06.11.2018 |
Adresa: |
10200, 78751918, Praha, Štěrboholy, Ústřední, 527, 14, Ústřední 527/14, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
ILIA LERNER
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
jednatel |
09.08.2014 |
Adresa: |
10200, 22638105, Hlavní město Praha, Praha, Štěrboholy, Drobná, 134, 5 |
|
ILIA LERNER
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
jednatel |
09.08.2014 |
Adresa: |
10200, 22638105, Praha, Štěrboholy, Drobná, 134, 5, Drobná 134/5, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
Ilia Lerner
|
Neaktivní
od 09.08.2014
|
jednatel |
12.10.2004 |
Adresa: |
10200, 22638105, Praha 10, Drobná, 5/134 |
|
ILIA LERNER
|
Neaktivní
od 09.08.2014
|
jednatel |
12.10.2004 |
Adresa: |
10200, 22638105, Praha, Štěrboholy, Drobná, 134, 5, Drobná 134/5, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
Ilja Lerner
|
Neaktivní
od 12.10.2004
|
jednatel |
10.10.1994 |
Adresa: |
15000, 22708863, Praha 5, Voskovcova, 935 |
|
Ilja Lerner
|
Neaktivní
od 12.10.2004
|
jednatel |
10.10.1994 |
Adresa: |
15200, 22708863, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 935, 29, Voskovcova 935/29, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|