Karel Janda
|
Neaktivní
od 31.01.2012
|
předseda představenstva |
02.02.2009 |
Adresa: |
22621831, Praha 10, Štěchovická, 1858/14 |
|
Karel Janda
|
Neaktivní
od 31.01.2012
|
předseda představenstva |
02.02.2009 |
Adresa: |
10000, 22621831, Praha, Strašnice, Štěchovická, 1858, 14, Štěchovická 1858/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. Miroslav Laštůvka
|
Neaktivní
od 02.02.2009
|
člen představenstva |
20.05.2006 |
Adresa: |
19000, 22517197, Praha 9, Jablonecká, 416/58 |
|
JUDr. Petr Jurák
|
Neaktivní
od 31.01.2012
|
člen představenstva |
20.05.2006 |
Adresa: |
15900, 22129740, Praha 5, Nad závodištěm, 380 |
|
Vladimíra Škoulová
|
Neaktivní
od 31.01.2012
|
člen představenstva |
20.05.2006 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Fr. Křížka, 1164/32 |
|
JUDr. Miroslav Laštůvka
|
Neaktivní
od 02.02.2009
|
člen představenstva |
20.05.2006 |
Adresa: |
19000, 22517197, Praha, Střížkov, Jablonecká, 416, 58, Jablonecká 416/58, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. Petr Jurák
|
Neaktivní
od 31.01.2012
|
člen představenstva |
20.05.2006 |
Adresa: |
15900, 22129740, Praha, Velká Chuchle, Nad závodištěm, 380, 3, Nad závodištěm 380/3, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Vladimíra Škoulová
|
Neaktivní
od 31.01.2012
|
člen představenstva |
20.05.2006 |
Adresa: |
17000, 22307834, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 1164, 32, Františka Křížka 1164/32, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MUDr. Josef Zadina
|
Neaktivní
od 20.05.2006
|
předseda představenstva |
30.06.1997 |
Adresa: |
21727911, Praha 2, Praha 2, Na Zderaze, 9 |
|
Zdena Rulcová
|
Neaktivní
od 20.05.2006
|
člen představenstva |
30.06.1997 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Bohuňova, 1342 |
|
Ing. Karel Tabery
|
Neaktivní
od 20.05.2006
|
člen představenstva |
30.06.1997 |
Adresa: |
21703221, Praha 1, Praha 1, Na Struze, 4 |
|
MUDr. Josef Zadina
|
Neaktivní
od 20.05.2006
|
předseda představenstva |
30.06.1997 |
Adresa: |
12000, 21727911, Praha, Nové Město, Na Zderaze, 268, 9, Na Zderaze 268/9, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Zdena Rulcová
|
Neaktivní
od 20.05.2006
|
člen představenstva |
30.06.1997 |
Adresa: |
14900, 21838950, Praha, Chodov, Bohúňova, 1342, 12, Bohúňova 1342/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. KAREL TABERY
|
Neaktivní
od 20.05.2006
|
člen představenstva |
30.06.1997 |
Adresa: |
11000, 21703221, Praha, Nové Město, Na struze, 228, 4, Na struze 228/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Karel Tabery
|
Neaktivní
od 30.06.1997
|
předseda představenstva |
15.09.1994 |
Adresa: |
11000, 21703221, Praha 1, Na Struze, 4 |
|
Zuzana Schulzová
|
Neaktivní
od 30.06.1997
|
člen představenstva |
15.09.1994 |
Adresa: |
21822719, Praha 4, Nad hájem, 12 |
|
Dr. Jaroslav Hrubant
|
Neaktivní
od 30.06.1997
|
člen představenstva |
15.09.1994 |
Adresa: |
14200, 22168524, Praha 6, Fajmanové, 1 |
|
Ing. KAREL TABERY
|
Neaktivní
od 30.06.1997
|
předseda představenstva |
15.09.1994 |
Adresa: |
11000, 21703221, Praha, Nové Město, Na struze, 228, 4, Na struze 228/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Zuzana Schulzová
|
Neaktivní
od 30.06.1997
|
člen představenstva |
15.09.1994 |
Adresa: |
14700, 21822719, Praha, Hodkovičky, Nad hájem, 46, 12, Nad hájem 46/12, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Dr. Jaroslav Hrubant
|
Neaktivní
od 30.06.1997
|
člen představenstva |
15.09.1994 |
Adresa: |
16200, 22168524, Praha, Břevnov, Fajmanové, 1732, 1, Fajmanové 1732/1, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|