JAN POULÍK
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
Člen představenstva |
29.01.2015 |
Adresa: |
15800, 22689478, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, U kříže, 584, 30 |
|
MARTIN KOSOBUD
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
Člen představenstva |
29.01.2015 |
Adresa: |
37006, 25189875, Srubec, Srubec, Brodská, 372 |
|
JAN POULÍK
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
Člen představenstva |
29.01.2015 |
Adresa: |
15800, 22689478, Praha, Jinonice, U kříže, 584, 30, U kříže 584/30, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
MARTIN KOSOBUD
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
Člen představenstva |
29.01.2015 |
Adresa: |
37006, 25189875, České Budějovice, Srubec, Srubec, Brodská, 372, Brodská 372, 37006 Srubec |
|
Ing. JIŘÍ VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
Předseda představenstva |
13.06.2014 |
Adresa: |
14200, 28031571, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na Musilech, 989, 2 |
|
Ing. JIŘÍ VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
Předseda představenstva |
13.06.2014 |
Adresa: |
14200, 28031571, Praha, Libuš, Na Musilech, 989, 2, Na Musilech 989/2, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
TOMÁŠ VLK
|
Neaktivní
od 29.01.2015
|
Člen představenstva |
18.03.2014 |
Adresa: |
18100, 22321314, Praha 8, Bohnice, Řešovská, 516, 7 |
|
TOMÁŠ VLK
|
Neaktivní
od 29.01.2015
|
Člen představenstva |
18.03.2014 |
Adresa: |
18100, 22321314, Praha, Bohnice, Řešovská, 516, 7, Řešovská 516/7, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JOSEF NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 13.06.2014
|
|
17.12.2013 |
Adresa: |
53501, 7755147, Přelouč, Přelouč, B. Němcové, 688 |
|
PETR ŽABŽA
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
|
17.12.2013 |
Adresa: |
13000, 26202174, Praha 3, Žižkov, Českobratrská, 838, 5 |
|
JOSEF NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 13.06.2014
|
|
17.12.2013 |
Adresa: |
53501, 7755147, Pardubice, Přelouč, Přelouč, B. Němcové, 688, B. Němcové 688, 53501 Přelouč |
|
PETR ŽABŽA
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
|
17.12.2013 |
Adresa: |
13000, 26202174, Praha, Žižkov, Českobratrská, 838, 5, Českobratrská 838/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Martin Tesař
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
člen představenstva |
07.08.2012 |
Adresa: |
15000, 22098861, Praha 5, Náměstí 14.října, 2173, 10 |
|
Martin Tesař
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
člen představenstva |
07.08.2012 |
Adresa: |
15000, 22098861, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 2173, 10, náměstí 14. října 2173/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Martin Kodýdek
|
Neaktivní
od 07.08.2012
|
člen představenstva |
14.07.2011 |
Adresa: |
10000, 22635203, Praha, Strašnice, U krbu, 3107, 28 |
|
Martin Kodýdek
|
Neaktivní
od 07.08.2012
|
člen představenstva |
14.07.2011 |
Adresa: |
10000, 22635203, Praha, Strašnice, U krbu, 3107, 28, U krbu 3107/28, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jan Klenor
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
člen představenstva |
10.02.2010 |
Adresa: |
28473, Prachatice, Zdíkov, Nový Dvůr, 28 |
|
Radim Krejčí
|
Neaktivní
od 18.03.2014
|
předseda představenstva |
10.02.2010 |
Adresa: |
14000, 26044013, Praha 4, Michle, Pod Stárkou, 1474/31 |
|
Jan Klenor
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
člen představenstva |
10.02.2010 |
Adresa: |
28, Prachatice, Zdíkov, Nový Dvůr, 28473, Nový Dvůr 28, 28473 Prachatice - Zdíkov, Česká republika |
|
Radim Krejčí
|
Neaktivní
od 18.03.2014
|
předseda představenstva |
10.02.2010 |
Adresa: |
14000, 26044013, Praha, Michle, Pod Stárkou, 1474, 31, Pod Stárkou 1474/31, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Radim Krejčí
|
Neaktivní
od 10.02.2010
|
člen představenstva |
14.02.2008 |
Adresa: |
1400, 26044013, Praha 4, Michle, Pod Stárkou, 1474/31 |
|
Radim Krejčí
|
Neaktivní
od 10.02.2010
|
člen představenstva |
14.02.2008 |
Adresa: |
14000, 26044013, Praha, Michle, Pod Stárkou, 1474, 31, Pod Stárkou 1474/31, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Martin Kodýdek
|
Neaktivní
od 14.07.2011
|
člen představenstva |
08.10.2007 |
Adresa: |
10000, 22635203, Praha 5, Strašnice, U krbu, 3107/28 |
|
Martin Kodýdek
|
Neaktivní
od 14.07.2011
|
člen představenstva |
08.10.2007 |
Adresa: |
10000, 22635203, Praha, Strašnice, U krbu, 3107, 28, U krbu 3107/28, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Martin Kodýdek
|
Neaktivní
od 08.10.2007
|
člen představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
16100, 22222308, Praha 6, Evropská, 506/227 |
|
Martin Kodýdek
|
Neaktivní
od 08.10.2007
|
člen představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
16100, 22222308, Praha, Liboc, Evropská, 506, 227, Evropská 506/227, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
Radim Krejčí
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
člen představenstva |
15.03.2005 |
Adresa: |
10100, 22608206, Praha 10, Na Padesátém, 789/5 |
|
Jan Klenor
|
Neaktivní
od 10.02.2010
|
předseda představenstva |
15.03.2005 |
|
Radim Krejčí
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
člen představenstva |
15.03.2005 |
Adresa: |
10000, 22608206, Praha, Strašnice, Na padesátém, 789, 5, Na padesátém 789/5, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jan Klenor
|
Neaktivní
od 10.02.2010
|
předseda představenstva |
15.03.2005 |
Adresa: |
148, Prachatice, Prachatice 148, Česká republika |
|
Jan Klenor
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
Předseda představenstva |
29.08.2002 |
Adresa: |
38472, Prachatice, Prachatice, Zdíkov, 148 |
|
Jan Klenor
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
Předseda představenstva |
29.08.2002 |
Adresa: |
148, Prachatice, Prachatice, Zdíkov, 38472, Zdíkov 148, 38472 Prachatice, okres: Prachatice, Česká republika |
|
Zdeněk Bakala
|
Neaktivní
od 29.08.2002
|
předseda představenstva |
05.03.2002 |
Adresa: |
22266747, Praha 6, Praha 6, Pevnostní, 12 |
|
Martin Kodýdek
|
Neaktivní
od 31.07.2006
|
Člen představenstva |
05.03.2002 |
Adresa: |
16100, Praha 6, Praha 6, Evropská, 506/225 |
|
Zdeněk Bakala
|
Neaktivní
od 29.08.2002
|
předseda představenstva |
05.03.2002 |
Adresa: |
16000, 22266747, Praha, Střešovice, Pevnostní, 930, 12, Pevnostní 930/12, Střešovice, 16000 Praha 6 |
|
Martin Kodýdek
|
Neaktivní
od 31.07.2006
|
Člen představenstva |
05.03.2002 |
Adresa: |
506/225, Praha 6, Praha 6, Evropská, 16100, Evropská 506/225, 16100 Praha 6, okres: Praha 6, Česká republika |
|
Jan Klenor
|
Neaktivní
od 29.08.2002
|
člen představenstva |
14.11.2000 |
Adresa: |
38472, Prachatice, Prachatice, Zdíkov, 148 |
|
Michael Jasanský
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
člen |
14.11.2000 |
Adresa: |
25245, 8523690, Praha-západ, Ohrobec, Nad Úvozem, 182 |
|
Jan Klenor
|
Neaktivní
od 29.08.2002
|
člen představenstva |
14.11.2000 |
Adresa: |
148, Prachatice, Prachatice, Zdíkov, 38472, Zdíkov 148, 38472 Prachatice, okres: Prachatice, Česká republika |
|
Michael Jasanský
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
člen |
14.11.2000 |
Adresa: |
25245, 8523690, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Nad úvozem, 182, Nad úvozem 182, 25245 Ohrobec |
|
Vladimír Kreidl
|
Neaktivní
od 05.03.2002
|
člen představenstva |
05.06.2000 |
Adresa: |
24469599, Plzeň-město, Plzeň, Popelnicová, 61 |
|
Vladimír Kreidl
|
Neaktivní
od 05.03.2002
|
člen představenstva |
05.06.2000 |
Adresa: |
31200, 24469599, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Popelnicová, 1218, 61, Popelnicová 1218/61, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Jiří Sušický
|
Neaktivní
od 05.06.2000
|
člen představenstva |
18.08.1997 |
Adresa: |
21795461, Praha 3, Praha 3, Pod Lipami, 2549/58 |
|
Jiří Sušický
|
Neaktivní
od 05.06.2000
|
člen představenstva |
18.08.1997 |
Adresa: |
13000, 21795461, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2549, 58, Pod lipami 2549/58, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jan Vlachý
|
Neaktivní
od 18.08.1997
|
člen představenstva |
30.01.1997 |
Adresa: |
21945993, Praha 4, Praha 4, Na Jezerce, 47 |
|
Jaroslav Motyčka
|
Neaktivní
od 14.11.2000
|
člen představenstva |
30.01.1997 |
Adresa: |
22563091, Praha 10, Praha 10, Na křečku, 342 |
|
Zdeněk Bakala
|
Neaktivní
od 05.03.2002
|
předseda představenstva |
30.01.1997 |
Adresa: |
22184171, Praha 6, Praha 6, Wolkerova, 15 |
|
Jan Vlachý
|
Neaktivní
od 18.08.1997
|
člen představenstva |
30.01.1997 |
Adresa: |
14000, 21945993, Praha, Nusle, Na Jezerce, 718, 47, Na Jezerce 718/47, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jaroslav Motyčka
|
Neaktivní
od 14.11.2000
|
člen představenstva |
30.01.1997 |
Adresa: |
10900, 22563091, Praha, Horní Měcholupy, Na křečku, 342, 29, Na křečku 342/29, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Zdeněk Bakala
|
Neaktivní
od 05.03.2002
|
předseda představenstva |
30.01.1997 |
Adresa: |
16000, 22184171, Praha, Bubeneč, Wolkerova, 965, 15, Wolkerova 965/15, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Zdeněk Bakala
|
Neaktivní
od 30.01.1997
|
předseda představenstva |
27.10.1994 |
Adresa: |
22184171, Praha 6, Wolkerova, 15 |
|
Jan Vlachý
|
Neaktivní
od 30.01.1997
|
člen představenstva |
27.10.1994 |
Adresa: |
21945993, Praha 4, Na Jezerce, 47 |
|
Jaroslav Motyčka
|
Neaktivní
od 30.01.1997
|
člen představenstva |
27.10.1994 |
Adresa: |
22563091, Praha 10, Na křečku, 342 |
|
Zdeněk Bakala
|
Neaktivní
od 30.01.1997
|
předseda představenstva |
27.10.1994 |
Adresa: |
16000, 22184171, Praha, Bubeneč, Wolkerova, 965, 15, Wolkerova 965/15, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Jan Vlachý
|
Neaktivní
od 30.01.1997
|
člen představenstva |
27.10.1994 |
Adresa: |
14000, 21945993, Praha, Nusle, Na Jezerce, 718, 47, Na Jezerce 718/47, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jaroslav Motyčka
|
Neaktivní
od 30.01.1997
|
člen představenstva |
27.10.1994 |
Adresa: |
10900, 22563091, Praha, Horní Měcholupy, Na křečku, 342, 29, Na křečku 342/29, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|