ROBERT NEALE
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
předseda představenstva |
03.10.2017 |
Adresa: |
16000, 22195254, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Markvartce, 900, 16 |
|
NEVILLE GEORGE PARRY
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
člen představenstva |
03.10.2017 |
Adresa: |
16000, 22176438, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Slavíčkova, 145, 19 |
|
TIMOTHY JOHN DUFFILL
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
člen představenstva |
03.10.2017 |
Adresa: |
15600, 22137629, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Beaufortova, 746 |
|
ROBERT NEALE
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
předseda představenstva |
03.10.2017 |
Adresa: |
16000, 22195254, Praha, Dejvice, Na Markvartce, 900, 16, Na Markvartce 900/16, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
NEVILLE GEORGE PARRY
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
člen představenstva |
03.10.2017 |
Adresa: |
16000, 22176438, Praha, Bubeneč, Slavíčkova, 145, 19, Slavíčkova 145/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
TIMOTHY JOHN DUFFILL
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
člen představenstva |
03.10.2017 |
Adresa: |
15600, 22137629, Praha, Zbraslav, Beaufortova, 746, Beaufortova 746, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
TIMOTHY DUFFILL
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
člen představenstva |
23.01.2014 |
Adresa: |
15600, 22137629, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Beaufortova, 746 |
|
TIMOTHY DUFFILL
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
člen představenstva |
23.01.2014 |
Adresa: |
15600, 22137629, Praha, Zbraslav, Beaufortova, 746, Beaufortova 746, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Robert Neale
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
předseda představenstva |
16.10.2009 |
Adresa: |
16000, 22195254, Praha 6, Dejvice, Na Markvartce, 16/900 |
|
Neville Parry
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
člen představenstva |
16.10.2009 |
Adresa: |
17100, 25206711, Praha 7, Troja, Na Salabce, 12/705 |
|
ROBERT NEALE
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
předseda představenstva |
16.10.2009 |
Adresa: |
16000, 22195254, Praha, Dejvice, Na Markvartce, 900, 16, Na Markvartce 900/16, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Neville Parry
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
člen představenstva |
16.10.2009 |
Adresa: |
17100, 25206711, Praha, Troja, Na Salabce, 705, 12, Na Salabce 705/12, Troja, 17100 Praha 7 |
|
Vladimír Motlík
|
Neaktivní
od 16.10.2009
|
předseda představenstva |
09.09.2008 |
Adresa: |
25206, 26185571, Davle, Sloup, Na Plazech, 83E |
|
Robert Neale
|
Neaktivní
od 16.10.2009
|
|
09.09.2008 |
Adresa: |
16000, 22195254, Praha 6, Na Markvartce, 16/900 |
|
Timothy Duffill
|
Neaktivní
od 23.01.2014
|
|
09.09.2008 |
Adresa: |
15600, 22137629, Praha 5, Beaufortova, 746 |
|
Vladimír Motlík
|
Neaktivní
od 16.10.2009
|
předseda představenstva |
09.09.2008 |
Adresa: |
25206, 26185571, Praha-západ, Davle, Sloup, Na Plazech, Na Plazech č.ev. 83, Sloup, 25206 Davle |
|
ROBERT NEALE
|
Neaktivní
od 16.10.2009
|
|
09.09.2008 |
Adresa: |
16000, 22195254, Praha, Dejvice, Na Markvartce, 900, 16, Na Markvartce 900/16, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
TIMOTHY DUFFILL
|
Neaktivní
od 23.01.2014
|
|
09.09.2008 |
Adresa: |
15600, 22137629, Praha, Zbraslav, Beaufortova, 746, Beaufortova 746, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Vladimír Motlík
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen představenstva |
17.06.2008 |
Adresa: |
25206, 26185571, Davle, Sloup, Na Plazech, 83E |
|
Ing. Rastislav Badalík
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen představenstva |
17.06.2008 |
Adresa: |
84105, Bratislava, Majerníková, 15 |
|
Vladimír Motlík
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen představenstva |
17.06.2008 |
Adresa: |
25206, 26185571, Praha-západ, Davle, Sloup, Na Plazech, Na Plazech č.ev. 83, Sloup, 25206 Davle |
|
Ing. Rastislav Badalík
|
Neaktivní
od 09.09.2008
|
člen představenstva |
17.06.2008 |
Adresa: |
15, Bratislava, Majerníková, 84105, Majerníková 15, 84105 Bratislava, Slovensko |
|
Ing. Rastislav Badalík
|
Neaktivní
od 17.06.2008
|
předseda představenstva |
27.09.2005 |
Adresa: |
84105, Bratislava, Majerníková, 15 |
|
Karl Ableidinger
|
Neaktivní
od 17.06.2008
|
člen představenstva |
27.09.2005 |
Adresa: |
Wien, Belvederegasse, 6 |
|
Ing. Gassner Gottfried
|
Neaktivní
od 17.06.2008
|
člen představenstva |
27.09.2005 |
Adresa: |
Mödling, Roseggerweg, 2340 |
|
Ing. Rastislav Badalík
|
Neaktivní
od 17.06.2008
|
předseda představenstva |
27.09.2005 |
Adresa: |
15, Bratislava, Majerníková, 84105, Majerníková 15, 84105 Bratislava, Slovensko |
|
Karl Ableidinger
|
Neaktivní
od 17.06.2008
|
člen představenstva |
27.09.2005 |
Adresa: |
6, Wien, Belvederegasse, Belvederegasse 6, Wien, Rakousko |
|
Ing. Gassner Gottfried
|
Neaktivní
od 17.06.2008
|
člen představenstva |
27.09.2005 |
Adresa: |
2340, Mödling, Roseggerweg, Roseggerweg 2340, Mödling, Rakousko |
|
Tomáš Brambůrek
|
Neaktivní
od 27.09.2005
|
člen představenstva |
14.09.2002 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, Československé armády, 407/12 |
|
Jiří Vichta
|
Neaktivní
od 27.09.2005
|
člen představenstva |
14.09.2002 |
Adresa: |
21837279, Praha 4, Praha 4, Chodov, K remízku, 1026 |
|
Tomáš Brambůrek
|
Neaktivní
od 27.09.2005
|
člen představenstva |
14.09.2002 |
Adresa: |
407/12, Praha 6, Praha 6, Československé armády, Československé armády 407/12, Praha 6, okres: Praha 6, Česká republika |
|
Jiří Vichta
|
Neaktivní
od 27.09.2005
|
člen představenstva |
14.09.2002 |
Adresa: |
14900, 21837279, Praha, Chodov, K remízku, 1026, 50, K remízku 1026/50, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jan Mičánek
|
Neaktivní
od 14.09.2002
|
člen představenstva |
15.02.1999 |
Adresa: |
11367628, Kutná Hora, Bohdaneč, 112 |
|
JUDr. Eva Trefilová
|
Neaktivní
od 14.09.2002
|
člen představenstva |
15.02.1999 |
Adresa: |
22695745, Praha 10, Praha 10, K Netlukám, 962 |
|
Ing. Jan Mičánek
|
Neaktivní
od 14.09.2002
|
člen představenstva |
15.02.1999 |
Adresa: |
28525, 11367628, Kutná Hora, Bohdaneč, Bohdaneč, 112, č.p. 112, 28525 Bohdaneč |
|
JUDr. Eva Trefilová
|
Neaktivní
od 14.09.2002
|
člen představenstva |
15.02.1999 |
Adresa: |
10400, 22695745, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 962, K Netlukám 962, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
JUDr. Jarmila Svobodová
|
Neaktivní
od 15.02.1999
|
člen představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
14999, 21839913, Praha 4, Praha 4, Zdiměřická, 1438 |
|
Ing. Oto Lasák
|
Neaktivní
od 15.02.1999
|
Člen představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
28163, Kolín, Kostelec nad Černými Lesy, Ruská, 994 |
|
Ing. Jordan Stojanov
|
Neaktivní
od 27.09.2005
|
Předseda představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
Praha 5, Lipence, Oddechová, 399 |
|
JUDr. Jarmila Svobodová
|
Neaktivní
od 15.02.1999
|
člen představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
14900, 21839913, Praha, Chodov, Zdiměřická, 1438, 10, Zdiměřická 1438/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Oto Lasák
|
Neaktivní
od 15.02.1999
|
Člen představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
28163, 6061869, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Ruská, 994, Ruská 994, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
Ing. Jordan Stojanov
|
Neaktivní
od 27.09.2005
|
Předseda představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
399, Praha 5, Lipence, Oddechová, Oddechová 399, Praha 5, Lipence, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Rybka
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
76001, Zlín, Třída 2. května |
|
Ing. Petr Vávra
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
61200, 19711620, Brno, Tyršova, 2 |
|
Ing. Jiří Doskočil
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Předseda představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
14300, 21937281, Praha 4, Daškova, 3070 |
|
Ing. Pavel Alexandr
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Místopředseda představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
25101, 12727938, Říčany, Mánesova, 1111 |
|
Ing. Jan Mičánek
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
28525, 11367628, Bohdaneč, Bohdaneč, 112 |
|
Ing. Zdeněk Rybka
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
Zlín, Třída 2. května, 76001, Třída 2. května, 76001 Zlín, Česká republika |
|
Ing. Petr Vávra
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
61200, 19711620, Brno-město, Brno, Královo Pole, Tyršova, 1822, 2, Tyršova 1822/2, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Jiří Doskočil
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Předseda představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
14300, 21937281, Praha, Modřany, Daškova, 3070, 2, Daškova 3070/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Alexandr
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Místopředseda představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
25101, 12727938, Praha-východ, Říčany, Říčany, Mánesova, 1111, 14, Mánesova 1111/14, 25101 Říčany |
|
Ing. Jan Mičánek
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
28525, 11367628, Kutná Hora, Bohdaneč, Bohdaneč, 112, č.p. 112, 28525 Bohdaneč |
|