Ing. GABRIELA KRBCOVÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
Člen představenstva |
24.11.2013 |
Adresa: |
12000, 21728747, Praha 2, Nové Město, Gorazdova, 357, 1 |
|
Ing. GABRIELA KRBCOVÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
Člen představenstva |
24.11.2013 |
Adresa: |
12000, 21728747, Praha, Nové Město, Gorazdova, 357, 1, Gorazdova 357/1, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Gabriela Krbcová
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
Člen představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
21728747, Praha 2, Gorazdova, 1 |
|
Iveta Kameníková
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
Předseda představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
21774323, Praha 3, Kubelíkova, 60 |
|
PhDr. Karel Lukášek
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
čeln představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
2280647, Trutnov, Tichá, 527 |
|
Věra Bečvářová
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
Člen představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
21713928, Praha 1, Biskupská, 5 |
|
Ing. František Moravec
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
Člen představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
22040986, Praha 5, Ježovská, 120/5 |
|
Ing. GABRIELA KRBCOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
Člen představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
12000, 21728747, Praha, Nové Město, Gorazdova, 357, 1, Gorazdova 357/1, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Iveta Kameníková
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
Předseda představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
13000, 21774323, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 733, 60, Kubelíkova 733/60, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PhDr. Karel Lukášek
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
čeln představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
54102, 2280647, Trutnov, Trutnov, Horní Staré Město, Tichá, 527, Tichá 527, Horní Staré Město, 54102 Trutnov |
|
Věra Bečvářová
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
Člen představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
11000, 21713928, Praha, Nové Město, Biskupská, 1753, 5, Biskupská 1753/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. František Moravec
|
Neaktivní
od 07.01.2014
|
Člen představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
15000, 22040986, Praha, Motol, Ježovská, 120, 5, Ježovská 120/5, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Iveta Kameníková
|
Neaktivní
od 06.06.1995
|
předseda představenstva |
16.12.1994 |
Adresa: |
21774323, Praha 3, Kubelíkova, 60 |
|
Iveta Kameníková
|
Neaktivní
od 06.06.1995
|
předseda představenstva |
16.12.1994 |
Adresa: |
13000, 21774323, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 733, 60, Kubelíkova 733/60, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|