Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | B. H. H. a.s. - v likvidaci |
ICO: | 61860654 |
Registrovaná adresa: | 14700, 22699911, Praha, Hodkovičky, Pod lysinami, 474, 1, Pod lysinami 474/1, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
Začleněno na: | 03.08.1995 |
Datum ukončení: | 09.01.2019 |
Předmět podnikání: |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
finanční a kapitálové poradenství
automatizované zpracování dat
výroba, instalace a opravy elektronických strojů a přístrojů
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjmazboží v příloze 2 a 3 cit. zák.).
marketing
reklama
poradneská činnost v oblasti informatiky
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.).
vedení účetnictví
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. Alexandr Petrišče | Neaktivní od 19.05.1998 | Předseda představenstva | 04.03.1997 |
|
|||
Jaroslav Vítek | Neaktivní od 19.05.1998 | Člen představenstva | 04.03.1997 |
|
|||
Ing. Petr Masopust | Neaktivní od 19.05.1998 | Člen představenstva | 04.03.1997 |
|
|||
Mgr. Alexandr Petrišče | Neaktivní od 19.05.1998 | Předseda představenstva | 04.03.1997 |
|
|||
Jaroslav Vítek | Neaktivní od 19.05.1998 | Člen představenstva | 04.03.1997 |
|
|||
Ing. Petr Masopust | Neaktivní od 19.05.1998 | Člen představenstva | 04.03.1997 |
|
|||
Ing. Jaroslav Eliáš | Neaktivní od 04.03.1997 | Člen představenstva | 03.08.1995 |
|
|||
Ing. Jaromír Novotný | Neaktivní od 04.03.1997 | Předseda představenstva | 03.08.1995 |
|
|||
Jaroslav Vítek | Neaktivní od 04.03.1997 | Člen představenstva | 03.08.1995 |
|
|||
Ing. Jaroslav Eliáš | Neaktivní od 04.03.1997 | Člen představenstva | 03.08.1995 |
|
|||
ing. Jaromír Novotný | Neaktivní od 04.03.1997 | Předseda představenstva | 03.08.1995 |
|
|||
Jaroslav Vítek | Neaktivní od 04.03.1997 | Člen představenstva | 03.08.1995 |
|
Registrační číslo B. H. H. a.s. - v likvidaci je 61860654.
Registrační adresa B. H. H. a.s. - v likvidaci je 14700, 22699911, Praha, Hodkovičky, Pod lysinami, 474, 1, Pod lysinami 474/1, Hodkovičky, 14700 Praha 4.
B. H. H. a.s. - v likvidaci byla založena 03.08.1995.