ROMAN SOUKUP
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
07.10.2022 |
Adresa: |
10000, 22625763, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53 |
|
ROMAN SOUKUP
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
07.10.2022 |
Adresa: |
10000, 22625763, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53, Černokostelecká 2198/53, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
VERONIKA NOVOTNÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
04.10.2018 |
Adresa: |
10000, 22625755, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51 |
|
VERONIKA NOVOTNÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
04.10.2018 |
Adresa: |
10000, 22625755, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51, Černokostelecká 2197/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
ROMAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 07.10.2022
|
předseda představenstva |
03.02.2022 |
Adresa: |
19800, 22425004, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 561, 129 |
|
ROMAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 07.10.2022
|
předseda představenstva |
03.02.2022 |
Adresa: |
19800, 22425004, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 561, 129, Poděbradská 561/129, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Ing. ROMAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
předseda představenstva |
26.10.2021 |
Adresa: |
10000, 22625763, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53 |
|
Ing. JINDŘICH NEPEVNÝ
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
člen představenstva |
26.10.2021 |
Adresa: |
10000, 22625755, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51 |
|
Ing. ROMAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
předseda představenstva |
26.10.2021 |
Adresa: |
10000, 22625763, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53, Černokostelecká 2198/53, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. JINDŘICH NEPEVNÝ
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
člen představenstva |
26.10.2021 |
Adresa: |
10000, 22625755, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51, Černokostelecká 2197/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PETR STIERANKA
|
Neaktivní
od 04.10.2018
|
místopředseda představenstva |
08.08.2018 |
Adresa: |
10000, 22625763, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53 |
|
Ing. MICHAL KAMARYT
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
člen představenstva |
08.08.2018 |
Adresa: |
10000, 22625755, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51 |
|
PETR STIERANKA
|
Neaktivní
od 04.10.2018
|
místopředseda představenstva |
08.08.2018 |
Adresa: |
10000, 22625763, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53, Černokostelecká 2198/53, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. MICHAL KAMARYT
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
člen představenstva |
08.08.2018 |
Adresa: |
10000, 22625755, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51, Černokostelecká 2197/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Zdenka Hrubá
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
místopředseda představenstva |
05.04.2012 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Černokostelecká, 2197, 51 |
|
Jaroslava Šulcová
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
člen představenstva |
05.04.2012 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Černokostelecká, 2198, 53 |
|
Ing. Jindřich Nepevný
|
Neaktivní
od 26.10.2021
|
předseda představenstva |
05.04.2012 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Černokostelecká, 2197, 51 |
|
Zdenka Hrubá
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
místopředseda představenstva |
05.04.2012 |
Adresa: |
10000, 22625755, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51, Černokostelecká 2197/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jaroslava Šulcová
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
člen představenstva |
05.04.2012 |
Adresa: |
10000, 22625763, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53, Černokostelecká 2198/53, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. JINDŘICH NEPEVNÝ
|
Neaktivní
od 26.10.2021
|
předseda představenstva |
05.04.2012 |
Adresa: |
10000, 22625755, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51, Černokostelecká 2197/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Josef Petera
|
Neaktivní
od 05.04.2012
|
člen představenstva |
11.08.2011 |
Adresa: |
10000, 22625755, Praha 10, Černokostelecká, 2197, 51 |
|
Josef Petera
|
Neaktivní
od 05.04.2012
|
člen představenstva |
11.08.2011 |
Adresa: |
10000, 22625755, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51, Černokostelecká 2197/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Vladimír Vejvoda
|
Neaktivní
od 11.08.2011
|
místopředseda |
21.02.2008 |
Adresa: |
22625755, Praha 10, Černokostelecká, 2197/51 |
|
Pavel Weinfurtner
|
Neaktivní
od 05.04.2012
|
předseda představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
10000, 22625763, Praha 10, Černokostelecká, 2198/53 |
|
Mgr. Josef Hladík
|
Neaktivní
od 05.04.2012
|
člen představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
18200, 22374515, Praha 8, Hovorčovická, 1713/22 |
|
Vladimír Vejvoda
|
Neaktivní
od 11.08.2011
|
místopředseda |
21.02.2008 |
Adresa: |
10000, 22625755, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51, Černokostelecká 2197/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Pavel Weinfurtner
|
Neaktivní
od 05.04.2012
|
předseda představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
10000, 22625763, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53, Černokostelecká 2198/53, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. Josef Hladík
|
Neaktivní
od 05.04.2012
|
člen představenstva |
21.02.2008 |
Adresa: |
18200, 22374515, Praha, Kobylisy, Hovorčovická, 1713, 22, Hovorčovická 1713/22, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Milan Weisskopf
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
předseda |
19.07.2001 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Černokostelcká, 2197/51 |
|
Helena Pagáčová
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
člen |
19.07.2001 |
Adresa: |
22625763, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 2198/53 |
|
Helena Pagáčová
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
člen |
19.07.2001 |
Adresa: |
10000, 22625763, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53, Černokostelecká 2198/53, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Milan Weisskopf
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
předseda |
19.07.2001 |
Adresa: |
10000, 22625755, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51, Černokostelecká 2197/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Milan Weisskopf
|
Neaktivní
od 19.07.2001
|
člen |
10.11.1997 |
Adresa: |
22625755, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 2197/51 |
|
Ing. Milan Weisskopf
|
Neaktivní
od 19.07.2001
|
člen |
10.11.1997 |
Adresa: |
10000, 22625755, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51, Černokostelecká 2197/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. Vladimír Čermák
|
Neaktivní
od 19.07.2001
|
předseda |
18.04.1997 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Černokostelcká, 2198/53 |
|
JUDr. Vladimír Čermák
|
Neaktivní
od 19.07.2001
|
předseda |
18.04.1997 |
Adresa: |
10000, 22625763, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53, Černokostelecká 2198/53, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDR.Vladimír Čermák
|
Neaktivní
od 18.04.1997
|
předseda |
25.08.1994 |
Adresa: |
Praha 10, Černokostelcká, 2198/53 |
|
Ing. Albert Zámečník
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
člen |
25.08.1994 |
Adresa: |
22625755, Praha 10, Černokostelecká, 2197/51 |
|
Vladimír Vejvoda
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
místopředseda |
25.08.1994 |
Adresa: |
22625755, Praha 10, Černokostelecká, 2197/51 |
|
JUDR.Vladimír Čermák
|
Neaktivní
od 18.04.1997
|
předseda |
25.08.1994 |
Adresa: |
10000, 22625763, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53, Černokostelecká 2198/53, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Albert Zámečník
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
člen |
25.08.1994 |
Adresa: |
10000, 22625755, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51, Černokostelecká 2197/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Vladimír Vejvoda
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
místopředseda |
25.08.1994 |
Adresa: |
10000, 22625755, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2197, 51, Černokostelecká 2197/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|