Ing. VLADIMÍR PROUZA
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
Místopředseda představenstva |
02.12.2015 |
Adresa: |
14000, 21954038, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Hradeckých, 1604, 1 |
|
Ing. JAN SEIFERT
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
Předseda představenstva |
02.12.2015 |
Adresa: |
25219, 25002007, Praha-západ, Rudná, Rudná, V Aleji, 982, 27 |
|
Ing. JAN SEIFERT
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
Předseda představenstva |
02.12.2015 |
Adresa: |
25219, 25002007, Praha-západ, Rudná, Rudná, V Aleji, 982, 27, V Aleji 982/27, 25219 Rudná |
|
Ing. VLADIMÍR PROUZA
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
Místopředseda představenstva |
02.12.2015 |
Adresa: |
14000, 21954038, Praha, Nusle, Hradeckých, 1604, 1, Hradeckých 1604/1, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Eduard Frank
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
Člen |
30.06.1998 |
Adresa: |
Praha 4,, Hradeckých 1/1604 |
|
Eduard Frank
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
Člen |
30.06.1998 |
Adresa: |
14000, 21954038, Praha, Nusle, Hradeckých, 1604, 1, Hradeckých 1604/1, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
PaedDr. František Dousek
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
Člen |
08.09.1994 |
Adresa: |
Praha 4,, Hradeckých 1/1604 |
|
Ing. Jan Seifert
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
Předseda představenstva |
08.09.1994 |
Adresa: |
21954038, Praha 4, Hradeckých, 1/1604 |
|
Ing. Vladimír Prouza
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
Místopředseda představenstva |
08.09.1994 |
Adresa: |
Praha 4,, Hradeckých 1/1604 |
|
PaedDr. František Dousek
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
Člen |
08.09.1994 |
Adresa: |
14000, 21954038, Praha, Nusle, Hradeckých, 1604, 1, Hradeckých 1604/1, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Jan Seifert
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
Předseda představenstva |
08.09.1994 |
Adresa: |
14000, 21954038, Praha, Nusle, Hradeckých, 1604, 1, Hradeckých 1604/1, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. VLADIMÍR PROUZA
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
Místopředseda představenstva |
08.09.1994 |
Adresa: |
14000, 21954038, Praha, Nusle, Hradeckých, 1604, 1, Hradeckých 1604/1, Nusle, 14000 Praha 4 |
|