Ing. MIROSLAV JOHA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
26.06.2024 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
HANA PROCHÁZKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředsedkyně výboru |
26.06.2024 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MICHAL KOMÁREK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
26.06.2024 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MIROSLAV KORBEL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
16.02.2023 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20 |
|
HANA PROCHÁZKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
16.02.2023 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20 |
|
Ing. MIROSLAV JOHA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.02.2023 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20 |
|
MIROSLAV KORBEL
|
Neaktivní
od 26.06.2024
|
Předseda výboru |
16.02.2023 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
HANA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2024
|
místopředsedkyně výboru |
16.02.2023 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. MIROSLAV JOHA
|
Neaktivní
od 26.06.2024
|
místopředseda výboru |
16.02.2023 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. MIROSLAV JOHA
|
Neaktivní
od 16.02.2023
|
Místopředseda |
10.04.2020 |
Adresa: |
14200, 21852103, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20 |
|
Ing. MIROSLAV JOHA
|
Neaktivní
od 16.02.2023
|
Místopředseda |
10.04.2020 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MIROSLAV KORBEL
|
Neaktivní
od 16.02.2023
|
Předseda |
08.07.2017 |
Adresa: |
14200, 21852103, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20 |
|
HANA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2023
|
Místopředsedkyně |
08.07.2017 |
Adresa: |
14200, 21852103, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20 |
|
Ing. MIROSLAV JOHA
|
Neaktivní
od 10.04.2020
|
Místopředseda |
08.07.2017 |
Adresa: |
14200, 21852227, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cholupická, 688, 25 |
|
Ing. MIROSLAV JOHA
|
Neaktivní
od 10.04.2020
|
Místopředseda |
08.07.2017 |
Adresa: |
14200, 21852227, Praha, Kamýk, Cholupická, 688, 25, Cholupická 688/25, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MIROSLAV KORBEL
|
Neaktivní
od 16.02.2023
|
Předseda |
08.07.2017 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
HANA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2023
|
Místopředsedkyně |
08.07.2017 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Miroslav Korbel
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
předseda |
21.02.2003 |
Adresa: |
21852103, Praha 4, Praha 4, Pšenčíkova, 676 |
|
Jiřina Moudrá
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
místopředseda |
21.02.2003 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha 4, Praha 4, Pšenčíkova, 676 |
|
Jiřina Moudrá
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
místopředseda |
21.02.2003 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MIROSLAV KORBEL
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
předseda |
21.02.2003 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Renata Valášková
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Předseda |
14.09.1994 |
Adresa: |
21852103, Praha 4, Pšenčíkova, 676 |
|
Miroslav Korbel
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Místopředseda |
14.09.1994 |
Adresa: |
21852103, Praha 4, Pšenčíkova, 676 |
|
Hana Procházková
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
Místopředseda |
14.09.1994 |
Adresa: |
21852103, Praha 4, Pšenčíkova, 676 |
|
Renata Valášková
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Předseda |
14.09.1994 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MIROSLAV KORBEL
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Místopředseda |
14.09.1994 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
HANA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
Místopředseda |
14.09.1994 |
Adresa: |
14200, 21852103, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 676, 20, Pšenčíkova 676/20, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|