Božena Borgesová
|
Neaktivní
od 06.06.2009
|
člen |
23.07.2004 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha 4, Imrychova, 980/1 |
|
Božena Borgesová
|
Neaktivní
od 06.06.2009
|
člen |
23.07.2004 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Ivana Vítů
|
Neaktivní
od 06.06.2009
|
předseda představenstva |
10.06.2003 |
Adresa: |
14300, 4, Praha 4-Kamýk, Imrychova, 1, čp.980 |
|
Ing. Jaroslav Hokeš
|
Neaktivní
od 06.06.2009
|
člen představenstva |
10.06.2003 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha 4, Kamýk, Imrychova, 1, čp.980 |
|
Ing. Tomáš Zeidler
|
Neaktivní
od 06.06.2009
|
člen představentva |
10.06.2003 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha 4, Kamýk, Imrychova, 1, čp.980 |
|
Ing. Ivana Vítů
|
Neaktivní
od 06.06.2009
|
předseda představenstva |
10.06.2003 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Jaroslav Hokeš
|
Neaktivní
od 06.06.2009
|
člen představenstva |
10.06.2003 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Tomáš Zeidler
|
Neaktivní
od 06.06.2009
|
člen představentva |
10.06.2003 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Lucie Lefnerová
|
Neaktivní
od 10.06.2003
|
Člen |
22.05.2001 |
Adresa: |
100, Praha 4-Kamýk, Imrychova 980/1 |
|
Lucie Lefnerová
|
Neaktivní
od 10.06.2003
|
Člen |
22.05.2001 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
František Ulč
|
Neaktivní
od 10.06.2003
|
Předseda |
30.06.1998 |
Adresa: |
100, Praha 4-Kamýk, Imrychova 980/1 |
|
Ing. Jaroslav Lauerman
|
Neaktivní
od 23.07.2004
|
člen |
30.06.1998 |
Adresa: |
100, Praha 4-Kamýk, Imrychova 980/1 |
|
František Ulč
|
Neaktivní
od 10.06.2003
|
Předseda |
30.06.1998 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Jaroslav Lauerman
|
Neaktivní
od 23.07.2004
|
člen |
30.06.1998 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Ivana Vítů
|
Neaktivní
od 10.06.2003
|
Člen |
06.11.1997 |
Adresa: |
100, Praha 4-Kamýk, Imrychova 980/1 |
|
Ing. Ivana Vítů
|
Neaktivní
od 10.06.2003
|
Člen |
06.11.1997 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Ivan Vítů
|
Neaktivní
od 06.11.1997
|
Člen |
15.10.1997 |
Adresa: |
100, Praha 4-Kamýk, Imrychova 980/1 |
|
Jiří Ganaj
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
Předseda |
15.10.1997 |
Adresa: |
100, Praha 4-Kamýk, Imrychova 980/1 |
|
Lucie Vorlíková
|
Neaktivní
od 22.05.2001
|
Člen |
15.10.1997 |
Adresa: |
100, Praha 4-Kamýk, Imrychova 980/1 |
|
Ing. Ivan Vítů
|
Neaktivní
od 06.11.1997
|
Člen |
15.10.1997 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Jiří Ganaj
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
Předseda |
15.10.1997 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Lucie Vorlíková
|
Neaktivní
od 22.05.2001
|
Člen |
15.10.1997 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
JUDr.Jiří Marek - předseda
|
Neaktivní
od 15.10.1997
|
Představenstvo |
04.10.1994 |
Adresa: |
100, Praha 4-Kamýk, Imrychova 980/1 |
|
Jiří Ganaj
|
Neaktivní
od 15.10.1997
|
Člen |
04.10.1994 |
Adresa: |
100, Praha 4-Kamýk, Imrychova 980/1 |
|
Ing. Jiří Kůrka
|
Neaktivní
od 15.10.1997
|
Člen |
04.10.1994 |
Adresa: |
100, Praha 4-Kamýk, Imrychova 980/1 |
|
František Ulč
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
člen |
04.10.1994 |
Adresa: |
100, Praha 4-Kamýk, Imrychova 980/1 |
|
Ing. Michal Pešek
|
Neaktivní
od 06.06.2009
|
Člen |
04.10.1994 |
Adresa: |
100, Praha 4-Kamýk, Imrychova 980/1 |
|
JUDr.Jiří Marek - předseda
|
Neaktivní
od 15.10.1997
|
Představenstvo |
04.10.1994 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Jiří Ganaj
|
Neaktivní
od 15.10.1997
|
Člen |
04.10.1994 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Kůrka
|
Neaktivní
od 15.10.1997
|
Člen |
04.10.1994 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
František Ulč
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
člen |
04.10.1994 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Michal Pešek
|
Neaktivní
od 06.06.2009
|
Člen |
04.10.1994 |
Adresa: |
14300, 21854947, Praha, Kamýk, Imrychova, 980, 1, Imrychova 980/1, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|