Ing. Pavel Novák
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
předseda představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
Petr Beran
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
místopředseda představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
Luděk Švehla
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
člen představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
14300, 21854963, praha 4, Imrychova, 982, 5 |
|
Jaroslav Havelka
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
člen představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
26101, 22997938, Příbram, Jungmannova, 266 |
|
Helena Varechová
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
člen představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
Ing. Pavel Novák
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
předseda představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Petr Beran
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
místopředseda představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Luděk Švehla
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
člen představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Jaroslav Havelka
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
člen představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
26101, 22997938, Příbram, Příbram, Příbram III, Jungmannova, 266, Jungmannova 266, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Helena Varechová
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
člen představenstva |
08.03.2011 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Mgr. Ingrid Matoušková
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
předseda představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
Ing. Pavel Novák
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
místopředseda představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
Jana Krausová
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
II.místopředseda představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
Petr Beran
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
člen představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
Helena Varechová
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
člen představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
Mgr. Ingrid Matoušková
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
předseda představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Novák
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
místopředseda představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Jana Krausová
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
II.místopředseda představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Petr Beran
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
člen představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Helena Varechová
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
člen představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Rudolf Zýka
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
předseda představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
JUDr. František Maryška
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
místopředseda představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
Helena Varechová
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
člen představemstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
Jana Krausová
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
člen představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
Jolana Čechová
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
člen představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Imrychova, 982/5 |
|
Ing. Rudolf Zýka
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
předseda představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
JUDr. František Maryška
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
místopředseda představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Helena Varechová
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
člen představemstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Jana Krausová
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
člen představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Jolana Čechová
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
člen představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Zbyněk Mach
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
místopředseda představenstva |
31.03.2001 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Zbyněk Mach
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
místopředseda představenstva |
31.03.2001 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
JUDr. Václav Modelský
|
Neaktivní
od 31.03.2001
|
místopředseda představenstva |
11.04.2000 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Bohumil Bednář
|
Neaktivní
od 08.05.2004
|
člen představenstva |
11.04.2000 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Ing. Jan Hnilička
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
předseda představenstva |
11.04.2000 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
JUDr. Václav Modelský
|
Neaktivní
od 31.03.2001
|
místopředseda představenstva |
11.04.2000 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Bohumil Bednář
|
Neaktivní
od 08.05.2004
|
člen představenstva |
11.04.2000 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Jan Hnilička
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
předseda představenstva |
11.04.2000 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Bohumil Bednář
|
Neaktivní
od 11.04.2000
|
předseda družstva |
08.04.1998 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Ing. Vladimír Schmidt
|
Neaktivní
od 11.04.2000
|
místopředseda družstva |
08.04.1998 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Dr. Zdena Kořínková
|
Neaktivní
od 08.05.2004
|
člen představenstva |
08.04.1998 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Irena Lagronová
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
místopředseda představenstva |
08.04.1998 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Dr. František Maryška
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
člen představenstva |
08.04.1998 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Helena Varechová
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
člen představenstva |
08.04.1998 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Bohumil Bednář
|
Neaktivní
od 11.04.2000
|
předseda družstva |
08.04.1998 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Vladimír Schmidt
|
Neaktivní
od 11.04.2000
|
místopředseda družstva |
08.04.1998 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Dr. Zdena Kořínková
|
Neaktivní
od 08.05.2004
|
člen představenstva |
08.04.1998 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Irena Lagronová
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
místopředseda představenstva |
08.04.1998 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Dr. František Maryška
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
člen představenstva |
08.04.1998 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Helena Varechová
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
člen představenstva |
08.04.1998 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
JUDr. Jiří Klíma
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
předseda družstva |
17.03.1997 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Ing. Václav Šota
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
místopředseda družstva |
17.03.1997 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
JUDr. Jaromír Konečný
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
člen představenstva |
17.03.1997 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Irena Lagronová
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
člen představenstva |
17.03.1997 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Pavel Vavřina
|
Neaktivní
od 11.04.2000
|
člen představenstva |
17.03.1997 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
JUDr. Jiří Klíma
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
předseda družstva |
17.03.1997 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Václav Šota
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
místopředseda družstva |
17.03.1997 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
JUDr. Jaromír Konečný
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
člen představenstva |
17.03.1997 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Irena Lagronová
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
člen představenstva |
17.03.1997 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Pavel Vavřina
|
Neaktivní
od 11.04.2000
|
člen představenstva |
17.03.1997 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Bohumil Bednář
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
předseda družstva |
30.09.1994 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
JUDr. Jiří Klíma
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
místopředseda družstva |
30.09.1994 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Ing. Jan Hnilička
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
30.09.1994 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
JUDr. Jaromír Konečný
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
30.09.1994 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Ing. Dalibor Votava
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
30.09.1994 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
Bohumil Bednář
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
předseda družstva |
30.09.1994 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
JUDr. Jiří Klíma
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
místopředseda družstva |
30.09.1994 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Jan Hnilička
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
30.09.1994 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
JUDr. Jaromír Konečný
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
30.09.1994 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Dalibor Votava
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
30.09.1994 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|