DAGMAR ŠUMANOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
06.05.2021 |
Adresa: |
28002, 21154571, Kolín, Kolín, Kolín I, Kutnohorská, 42 |
|
DAGMAR ŠUMANOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
06.05.2021 |
Adresa: |
28002, 21154571, Kolín, Kolín, Kolín I, Kutnohorská, 42, Kutnohorská 42, Kolín I, 28002 Kolín |
|
RADKA DRAGOUNOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně |
06.04.2019 |
Adresa: |
28002, 14474379, Kolín, Veltruby, Veltruby, Za jezerem, 266 |
|
LENKA ŠTĚRBOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
06.04.2019 |
Adresa: |
28002, 21164118, Kolín, Kolín, Kolín II, Masarykova, 842 |
|
JAN POKORNÝ
|
Aktivní
|
člen |
06.04.2019 |
Adresa: |
57101, 15970469, Svitavy, Moravská Třebová, Město, Cihlářova, 166, 2b |
|
RADKA DRAGOUNOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně |
06.04.2019 |
Adresa: |
28002, 14474379, Kolín, Veltruby, Veltruby, Za jezerem, 266, Za jezerem 266, 28002 Veltruby |
|
LENKA ŠTĚRBOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
06.04.2019 |
Adresa: |
28002, 21164118, Kolín, Kolín, Kolín II, Masarykova, 842, Masarykova 842, Kolín II, 28002 Kolín |
|
JAN POKORNÝ
|
Aktivní
|
člen |
06.04.2019 |
Adresa: |
57101, 15970469, Svitavy, Moravská Třebová, Město, Cihlářova, 166, 2b, Cihlářova 166/2b, Město, 57101 Moravská Třebová |
|
DUŠAN POŘÍSTKA
|
Aktivní
|
místopředseda |
23.05.2017 |
Adresa: |
56924, 1792300, Svitavy, Kunčina, Kunčina, 204 |
|
DUŠAN POŘÍSTKA
|
Aktivní
|
místopředseda |
23.05.2017 |
Adresa: |
56924, 1792300, Svitavy, Kunčina, Kunčina, 204, č.p. 204, 56924 Kunčina |
|
DANIELA NEUMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
člen |
18.05.2018 |
Adresa: |
57101, 15982874, Svitavy, Moravská Třebová, Předměstí, Západní, 1257, 37 |
|
DANIELA NEUMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
člen |
18.05.2018 |
Adresa: |
57101, 15982874, Svitavy, Moravská Třebová, Předměstí, Západní, 1257, 37, Západní 1257/37, Předměstí, 57101 Moravská Třebová |
|
DANIELA NEUMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2018
|
člen |
23.05.2017 |
Adresa: |
57101, 15982670, Svitavy, Moravská Třebová, Předměstí, Západní, 1239, 17 |
|
LENKA ŠTĚRBOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
předsedkyně |
23.05.2017 |
Adresa: |
28002, 21164118, Kolín, Kolín, Kolín II, Masarykova, 842 |
|
JANA SEIDLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
hospodářka |
23.05.2017 |
Adresa: |
27711, 6248179, Mělník, Neratovice, Neratovice, Kojetická, 1028 |
|
RADKA DRAGOUNOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
člen |
23.05.2017 |
Adresa: |
28002, 14474379, Kolín, Veltruby, Veltruby, Za jezerem, 266 |
|
EVA DRAHOTOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
člen |
23.05.2017 |
Adresa: |
56924, 1792300, Svitavy, Kunčina, Kunčina, 204 |
|
DAGMAR ŠUMANOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
člen |
23.05.2017 |
Adresa: |
28002, 21155097, Kolín, Kolín, Kolín I, Kouřimská, 103 |
|
DANIELA NEUMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2018
|
člen |
23.05.2017 |
Adresa: |
57101, 15982670, Svitavy, Moravská Třebová, Předměstí, Západní, 1239, 17, Západní 1239/17, Předměstí, 57101 Moravská Třebová |
|
JANA SEIDLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
hospodářka |
23.05.2017 |
Adresa: |
27711, 6248179, Mělník, Neratovice, Neratovice, Kojetická, 1028, Kojetická 1028, 27711 Neratovice |
|
RADKA DRAGOUNOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
člen |
23.05.2017 |
Adresa: |
28002, 14474379, Kolín, Veltruby, Veltruby, Za jezerem, 266, Za jezerem 266, 28002 Veltruby |
|
LENKA ŠTĚRBOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
předsedkyně |
23.05.2017 |
Adresa: |
28002, 21164118, Kolín, Kolín, Kolín II, Masarykova, 842, Masarykova 842, Kolín II, 28002 Kolín |
|
EVA DRAHOTOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
člen |
23.05.2017 |
Adresa: |
56924, 1792300, Svitavy, Kunčina, Kunčina, 204, č.p. 204, 56924 Kunčina |
|
DAGMAR ŠUMANOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
člen |
23.05.2017 |
Adresa: |
28002, 21155097, Kolín, Kolín, Kolín I, Kouřimská, 103, Kouřimská 103, Kolín I, 28002 Kolín |
|
RADKA DRAGOUNOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
předsedkyně |
21.01.2016 |
Adresa: |
28002, 14474379, Veltruby, Veltruby, Za jezerem, 266 |
|
LENKA ŠTĚRBOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
místopředsedkyně |
21.01.2016 |
Adresa: |
28002, 21164118, Kolín, Kolín II, Masarykova, 842 |
|
JAROSLAVA HRUBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
hospodářka |
21.01.2016 |
Adresa: |
28002, 6092225, Tři Dvory, Tři Dvory, 267 |
|
RADKA DRAGOUNOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
předsedkyně |
21.01.2016 |
Adresa: |
28002, 14474379, Kolín, Veltruby, Veltruby, Za jezerem, 266, Za jezerem 266, 28002 Veltruby |
|
LENKA ŠTĚRBOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
místopředsedkyně |
21.01.2016 |
Adresa: |
28002, 21164118, Kolín, Kolín, Kolín II, Masarykova, 842, Masarykova 842, Kolín II, 28002 Kolín |
|
JAROSLAVA HRUBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
hospodářka |
21.01.2016 |
Adresa: |
28002, 6092225, Kolín, Tři Dvory, Tři Dvory, 267, č.p. 267, 28002 Tři Dvory |
|
Ing. RICHARD ZAHRADNÍČEK
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
předseda |
16.07.2015 |
Adresa: |
28401, 11424079, Kutná Hora, Hlouška, Na Vyhlídce, 499, 16 |
|
MUDr. EVA NEMEŠKALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
místopředsedkyně |
16.07.2015 |
Adresa: |
28002, 14461927, Veltruby, Hradišťko I, Zahradní, 71 |
|
JAROSLAVA BEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
hospodářka |
16.07.2015 |
Adresa: |
28002, 21164444, Kolín, Kolín II, Moravcova, 875 |
|
Ing. RICHARD ZAHRADNÍČEK
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
předseda |
16.07.2015 |
Adresa: |
28401, 11424079, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Na Vyhlídce, 499, 16, Na Vyhlídce 499/16, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
MUDr. EVA NEMEŠKALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
místopředsedkyně |
16.07.2015 |
Adresa: |
28002, 14461927, Kolín, Veltruby, Hradišťko I, Zahradní, 71, Zahradní 71, Hradišťko I, 28002 Veltruby |
|
JAROSLAVA BEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
hospodářka |
16.07.2015 |
Adresa: |
28002, 21164444, Kolín, Kolín, Kolín II, Moravcova, 875, Moravcova 875, Kolín II, 28002 Kolín |
|