PETR ZÁRUBA
|
Aktivní
|
starosta |
24.06.2022 |
Adresa: |
28102, 28244915, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Edvarda Beneše, 496 |
|
MAREK KAŠE
|
Aktivní
|
místostarosta |
24.06.2022 |
Adresa: |
28102, 28244915, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Edvarda Beneše, 496 |
|
JAROMÍR ČERYCH
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2022 |
Adresa: |
28102, 77556691, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, 9. května, 571 |
|
PAVEL BOROVIČKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.06.2022 |
Adresa: |
18200, 22368761, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Taussigova, 1153, 25 |
|
BARBORA ŠKOPKOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
24.06.2022 |
Adresa: |
28102, 14449765, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Nádražní, 147 |
|
JAN NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.06.2022 |
Adresa: |
28102, 14451140, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Za dráhou, 283 |
|
PETR ZÁRUBA
|
Aktivní
|
starosta |
24.06.2022 |
Adresa: |
28102, 28244915, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Edvarda Beneše, 496, Edvarda Beneše 496, 28102 Cerhenice |
|
MAREK KAŠE
|
Aktivní
|
místostarosta |
24.06.2022 |
Adresa: |
28102, 28244915, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Edvarda Beneše, 496, Edvarda Beneše 496, 28102 Cerhenice |
|
JAROMÍR ČERYCH
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2022 |
Adresa: |
28102, 77556691, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, 9. května, 571, 9. května 571, 28102 Cerhenice |
|
PAVEL BOROVIČKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.06.2022 |
Adresa: |
18200, 22368761, Praha, Kobylisy, Taussigova, 1153, 25, Taussigova 1153/25, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
BARBORA ŠKOPKOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
24.06.2022 |
Adresa: |
28102, 14449765, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Nádražní, 147, Nádražní 147, 28102 Cerhenice |
|
JAN NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.06.2022 |
Adresa: |
28102, 14451140, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Za dráhou, 283, Za dráhou 283, 28102 Cerhenice |
|
DAVID KORDA
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
člen výboru |
04.04.2018 |
Adresa: |
28102, 14452723, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Zahradní, 441 |
|
MICHAL ČUP
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
člen výboru |
04.04.2018 |
Adresa: |
28911, 27530914, Kolín, Pečky, Pečky, Hellichova, 1110 |
|
DAVID KORDA
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
člen výboru |
04.04.2018 |
Adresa: |
28102, 14452723, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Zahradní, 441, Zahradní 441, 28102 Cerhenice |
|
MICHAL ČUP
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
člen výboru |
04.04.2018 |
Adresa: |
28911, 27530914, Kolín, Pečky, Pečky, Hellichova, 1110, Hellichova 1110, 28911 Pečky |
|
Ing. JAN KOSAŘ
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Jednatel |
03.08.2016 |
Adresa: |
28002, 21183899, Kolín, Kolín, Kolín V, Chelčického, 747 |
|
Ing. JAN KOSAŘ
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Jednatel |
03.08.2016 |
Adresa: |
28002, 21183899, Kolín, Kolín, Kolín V, Chelčického, 747, Chelčického 747, Kolín V, 28002 Kolín |
|
Ing. JAN KOSAŘ
|
Neaktivní
od 03.08.2016
|
Jednatel |
04.01.2016 |
Adresa: |
28102, 14449242, Cerhenice, Cerhenice, Nádražní, 95 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
člen výboru |
04.01.2016 |
Adresa: |
54371, 2351005, Chotěvice, Chotěvice, 243 |
|
Ing. JIŘÍ ŠKOPEK
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen výboru |
04.01.2016 |
Adresa: |
10200, 22574476, Praha, Hostivař, Tenisová, 961, 9 |
|
MARTIN ŠKOPEK
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen výboru |
04.01.2016 |
Adresa: |
28102, 14448815, Cerhenice, Cerhenice, Náměstí Míru, 52 |
|
JIŘÍ MORAVEC
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen výboru |
04.01.2016 |
Adresa: |
28102, 14451255, Cerhenice, Cerhenice, Nádražní, 294 |
|
Ing. KAREL KOVANDA
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Starosta |
04.01.2016 |
Adresa: |
28002, 21183201, Kolín, Kolín V, Sadová, 672 |
|
FRANTIŠEK VÁLA
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Místostarosta |
04.01.2016 |
Adresa: |
28102, 14451301, Cerhenice, Cerhenice, Na vinici, 299 |
|
PETR BARTÁK
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Hospodář |
04.01.2016 |
Adresa: |
28102, 26024713, Cerhenice, Cerhenice, Nádražní, 468 |
|
Ing. JAKUB ŽERT
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Náčelník |
04.01.2016 |
Adresa: |
28102, 14450330, Cerhenice, Cerhenice, Nádražní, 204 |
|
Ing. JAN KOSAŘ
|
Neaktivní
od 03.08.2016
|
Jednatel |
04.01.2016 |
Adresa: |
28102, 14449242, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Nádražní, 95, Nádražní 95, 28102 Cerhenice |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
člen výboru |
04.01.2016 |
Adresa: |
54371, 2351005, Trutnov, Chotěvice, Chotěvice, 243, č.p. 243, 54371 Chotěvice |
|
Ing. JIŘÍ ŠKOPEK
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen výboru |
04.01.2016 |
Adresa: |
10200, 22574476, Praha, Hostivař, Tenisová, 961, 9, Tenisová 961/9, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
MARTIN ŠKOPEK
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen výboru |
04.01.2016 |
Adresa: |
28102, 14448815, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Náměstí Míru, 52, Náměstí Míru 52, 28102 Cerhenice |
|
JIŘÍ MORAVEC
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen výboru |
04.01.2016 |
Adresa: |
28102, 14451255, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Nádražní, 294, Nádražní 294, 28102 Cerhenice |
|
Ing. JAKUB ŽERT
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Náčelník |
04.01.2016 |
Adresa: |
28102, 14450330, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Nádražní, 204, Nádražní 204, 28102 Cerhenice |
|
PETR BARTÁK
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Hospodář |
04.01.2016 |
Adresa: |
28102, 26024713, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Nádražní, 468, Nádražní 468, 28102 Cerhenice |
|
FRANTIŠEK VÁLA
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Místostarosta |
04.01.2016 |
Adresa: |
28102, 14451301, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Na vinici, 299, Na vinici 299, 28102 Cerhenice |
|
Ing. KAREL KOVANDA
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Starosta |
04.01.2016 |
Adresa: |
28002, 21183201, Kolín, Kolín, Kolín V, Sadová, 672, Sadová 672, Kolín V, 28002 Kolín |
|