PAVEL ŠEDIVÝ
|
Aktivní
|
předseda |
29.06.2023 |
Adresa: |
26281, 84302674, Příbram, Tochovice, Tochovice, 246, č.p. 246, 26281 Tochovice |
|
JOSEF BECK
|
Aktivní
|
místopředseda |
29.06.2023 |
Adresa: |
26101, 23008580, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Husova, 51, Husova 51, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram |
|
JAN ANDRLE
|
Aktivní
|
člen |
29.06.2023 |
Adresa: |
26101, 23000368, Příbram, Příbram, Příbram III, K Hatím, 513, K Hatím 513, Příbram III, 26101 Příbram |
|
JOSEF FREJLACH
|
Aktivní
|
člen |
29.06.2023 |
Adresa: |
26101, 23020326, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Školní, 124, Školní 124, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
PAVEL MINAŘÍK
|
Aktivní
|
člen |
29.06.2023 |
Adresa: |
26101, 23010126, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Třemošenská, 205, Třemošenská 205, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram |
|
RÓBERT RADICS
|
Aktivní
|
člen |
29.06.2023 |
Adresa: |
26101, 23006102, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Drkolnovská, 189, Drkolnovská 189, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
PAVEL KOSMATA
|
Aktivní
|
člen |
19.08.2020 |
Adresa: |
26101, 22986847, Příbram, Příbram, Příbram I, Hradební, 72 |
|
JAN ANDRLE
|
Aktivní
|
předseda |
30.01.2018 |
Adresa: |
26101, 23000368, Příbram, Příbram, Příbram III, K Hatím, 513 |
|
ANTONÍN WITTMAN
|
Aktivní
|
místopředseda |
30.01.2018 |
Adresa: |
26101, 23048131, Příbram, Podlesí, Podlesí, 131 |
|
PAVEL MINAŘÍK
|
Aktivní
|
člen |
30.01.2018 |
Adresa: |
26101, 23010126, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Třemošenská, 205 |
|
RÓBERT RADICS
|
Aktivní
|
člen |
30.01.2018 |
Adresa: |
26101, 23006102, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Drkolnovská, 189 |
|
DANIEL MICHVOCÍK
|
Aktivní
|
člen |
30.01.2018 |
Adresa: |
26101, 23006463, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Rovná, 231 |
|
JIŘÍ STIBOR
|
Aktivní
|
člen |
30.01.2018 |
Adresa: |
26231, 28283201, Příbram, Radětice, Radětice, 61 |
|
PAVEL KOSMATA
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
člen |
19.08.2020 |
Adresa: |
26101, 22986847, Příbram, Příbram, Příbram I, Hradební, 72, Hradební 72, Příbram I, 26101 Příbram |
|
PAVEL KOSMATA
|
Neaktivní
od 19.08.2020
|
člen |
30.01.2018 |
Adresa: |
26101, 22987215, Příbram, Příbram, Příbram I, Tyršova, 108 |
|
PAVEL KOSMATA
|
Neaktivní
od 19.08.2020
|
člen |
30.01.2018 |
Adresa: |
26101, 22987215, Příbram, Příbram, Příbram I, Tyršova, 108, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram |
|
JIŘÍ STIBOR
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
člen |
30.01.2018 |
Adresa: |
26231, 28283201, Příbram, Radětice, Radětice, 61, č.p. 61, 26231 Radětice |
|
JAN ANDRLE
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
předseda |
30.01.2018 |
Adresa: |
26101, 23000368, Příbram, Příbram, Příbram III, K Hatím, 513, K Hatím 513, Příbram III, 26101 Příbram |
|
ANTONÍN WITTMAN
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
místopředseda |
30.01.2018 |
Adresa: |
26101, 23048131, Příbram, Podlesí, Podlesí, 131, č.p. 131, 26101 Podlesí |
|
PAVEL MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
člen |
30.01.2018 |
Adresa: |
26101, 23010126, Příbram, Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Třemošenská, 205, Třemošenská 205, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram |
|
RÓBERT RADICS
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
člen |
30.01.2018 |
Adresa: |
26101, 23006102, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Drkolnovská, 189, Drkolnovská 189, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
DANIEL MICHVOCÍK
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
člen |
30.01.2018 |
Adresa: |
26101, 23006463, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Rovná, 231, Rovná 231, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
|
01.07.2017 |
|