Ing. Jaroslav Šincl
|
Neaktivní
od 26.03.1999
|
jednatel |
14.10.1997 |
Adresa: |
11230215, Přerov, Bratrská, 8 |
|
Ing. Jan Václavík
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
jednatel |
14.10.1997 |
Adresa: |
16356705, Šternberk, Rýmařovská, 71 |
|
Ing. Jaroslav Šincl
|
Neaktivní
od 26.03.1999
|
jednatel |
14.10.1997 |
Adresa: |
75002, 11230215, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Bratrská, 1739, 8, Bratrská 1739/8, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Jan Václavík
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
jednatel |
14.10.1997 |
Adresa: |
78501, 16356705, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Rýmařovská, 1894, 71, Rýmařovská 1894/71, 78501 Šternberk |
|
Ing. Jaroslav Šincl
|
Neaktivní
od 11.01.1996
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
11230215, Přerov, Bratrská, 8 |
|
ing. Milan Konůpka
|
Neaktivní
od 29.03.2017
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
11218754, Přerov, Kozlovská, 23 |
|
Ing. Jaroslav Šincl
|
Neaktivní
od 11.01.1996
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
75002, 11230215, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Bratrská, 1739, 8, Bratrská 1739/8, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Milan Konůpka
|
Neaktivní
od 29.03.2017
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
75002, 11218754, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská, 180, 23, Kozlovská 180/23, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Lubomír Hudeček
|
Neaktivní
od 24.01.1995
|
jednatel |
29.06.1994 |
Adresa: |
10381864, Kroměříž, Axmanova, 3914 |
|
Ing. Jan Václavík
|
Neaktivní
od 11.01.1996
|
jednatel |
29.06.1994 |
Adresa: |
23272252, Olomouc, Zelená, 7 |
|
Ing. Lubomír Hudeček
|
Neaktivní
od 24.01.1995
|
jednatel |
29.06.1994 |
Adresa: |
76701, 10381864, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Axmanova, 3914, 15, Axmanova 3914/15, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Jan Václavík
|
Neaktivní
od 11.01.1996
|
jednatel |
29.06.1994 |
Adresa: |
77900, 23272252, Olomouc, Olomouc, Neředín, Zelená, 578, 7, Zelená 578/7, Neředín, 77900 Olomouc |
|