Petr Jüngling
|
Neaktivní
od 28.12.2009
|
jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
12000, 21738165, Praha, Svatoplukova, č. 7 |
|
Jaroslav Vacl
|
Neaktivní
od 28.12.2009
|
jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
77200, 23325763, Olomouc, Komenského, č. 6 |
|
Tomáš Koudela
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
77200, 2, Olomouc, Náklo, č. 162 |
|
Václav Lukeš
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
77900, 23301708, Olomouc, Hraniční, č. 16/19 |
|
Jaroslav Vacl
|
Neaktivní
od 28.12.2009
|
jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
77900, 23325763, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Komenského, 866, 6, Komenského 866/6, 77900 Olomouc |
|
Petr Jüngling
|
Neaktivní
od 28.12.2009
|
jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
12800, 21738165, Praha, Nusle, Svatoplukova, 476, 7, Svatoplukova 476/7, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
Tomáš Koudela
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
č. 162, Olomouc, Náklo, 77200, 77200 Olomouc - Náklo č. 162, Česká republika |
|
Václav Lukeš
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
77900, 23301708, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Hraniční, 16, 19, Hraniční 16/19, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Tomáš Koudela
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
jednatel |
11.12.2002 |
Adresa: |
2, Olomouc, Náklo, č. 162 |
|
Václav Lukeš
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
jednatel |
11.12.2002 |
Adresa: |
23301708, Olomouc, Hraniční, č. 16/19 |
|
Václav Lukeš
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
jednatel |
11.12.2002 |
Adresa: |
77900, 23301708, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Hraniční, 16, 19, Hraniční 16/19, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Tomáš Koudela
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
jednatel |
11.12.2002 |
Adresa: |
č. 162, Olomouc, Náklo, Náklo č. 162, Olomouc, Česká republika |
|
Tomáš Koudela
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
jednatel |
08.03.1995 |
Adresa: |
24273724, Valašské Meziříčí, Zašovská, č. 728 |
|
Petr Jungling
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
jednatel |
08.03.1995 |
Adresa: |
21738165, Praha 2, Svatoplukova, č. 7 |
|
Jaroslav Vacl
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
jednatel |
08.03.1995 |
Adresa: |
23325763, Olomouc, Komenského, č. 6 |
|
Tomáš Koudela
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
jednatel |
08.03.1995 |
Adresa: |
75701, 24273724, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Zašovská, 728, Zašovská 728, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Jaroslav Vacl
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
jednatel |
08.03.1995 |
Adresa: |
77900, 23325763, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Komenského, 866, 6, Komenského 866/6, 77900 Olomouc |
|
Petr Jungling
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
jednatel |
08.03.1995 |
Adresa: |
12800, 21738165, Praha, Nusle, Svatoplukova, 476, 7, Svatoplukova 476/7, Nusle, 12800 Praha 2 |
|