VÁCLAV WARISCH
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.07.2016 |
Adresa: |
74601, 4511816, Opava, Opava, Předměstí, Jateční, 845, 23 |
|
VLASTA WARISCHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.07.2016 |
Adresa: |
74601, 4511816, Opava, Předměstí, Jateční, 845, 23 |
|
DAVID WARISCH
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.07.2016 |
Adresa: |
74601, 4511816, Opava, Předměstí, Jateční, 845, 23 |
|
VÁCLAV WARISCH
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.07.2016 |
Adresa: |
74601, 4511816, Opava, Opava, Předměstí, Jateční, 845, 23, Jateční 845/23, Předměstí, 74601 Opava |
|
VLASTA WARISCHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.07.2016 |
Adresa: |
74601, 4511816, Opava, Opava, Předměstí, Jateční, 845, 23, Jateční 845/23, Předměstí, 74601 Opava |
|
DAVID WARISCH
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.07.2016 |
Adresa: |
74601, 4511816, Opava, Opava, Předměstí, Jateční, 845, 23, Jateční 845/23, Předměstí, 74601 Opava |
|
VÁCLAV WARISCH
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
jednatel |
22.08.2014 |
Adresa: |
74601, 4511816, Opava, Předměstí, Jateční, 845, 23 |
|
VLASTA WARISCHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
jednatel |
22.08.2014 |
Adresa: |
74601, 4511816, Opava, Předměstí, Jateční, 845, 23 |
|
DAVID WARISCH
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
jednatel |
22.08.2014 |
Adresa: |
74601, 4511816, Opava, Předměstí, Jateční, 845, 23 |
|
VÁCLAV WARISCH
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
jednatel |
22.08.2014 |
Adresa: |
74601, 4511816, Opava, Opava, Předměstí, Jateční, 845, 23, Jateční 845/23, Předměstí, 74601 Opava |
|
VLASTA WARISCHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
jednatel |
22.08.2014 |
Adresa: |
74601, 4511816, Opava, Opava, Předměstí, Jateční, 845, 23, Jateční 845/23, Předměstí, 74601 Opava |
|
DAVID WARISCH
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
jednatel |
22.08.2014 |
Adresa: |
74601, 4511816, Opava, Opava, Předměstí, Jateční, 845, 23, Jateční 845/23, Předměstí, 74601 Opava |
|
Roman Vraspír
|
Neaktivní
od 07.09.2000
|
jednatel |
31.08.1994 |
Adresa: |
2791587, Úvalno, čp. 101 |
|
Václav Warisch
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
jednatel |
31.08.1994 |
Adresa: |
Opava, Jateční, 23 |
|
Roman Vraspír
|
Neaktivní
od 07.09.2000
|
jednatel |
31.08.1994 |
Adresa: |
79391, 2791587, Bruntál, Úvalno, Úvalno, 101, č.p. 101, 79391 Úvalno |
|
Václav Warisch
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
jednatel |
31.08.1994 |
Adresa: |
74601, 28172752, Opava, Opava, Předměstí, Jateční, 2910, 23b, Jateční 2910/23b, Předměstí, 74601 Opava |
|