Ing. MARIE HAMPLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2021 |
Adresa: |
54401, 23111054, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Rybova, 2646 |
|
Ing. MARIE HAMPLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2021 |
Adresa: |
54401, 23111054, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Rybova, 2646, Rybova 2646, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
|
Ing. VĚRA JANSOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.05.2021 |
Adresa: |
25081, 80802044, Praha-východ, Nehvizdy, Nehvizdy, Kubišova, 1110 |
|
Ing. VĚRA JANSOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.05.2021 |
Adresa: |
25081, 80802044, Praha-východ, Nehvizdy, Nehvizdy, Kubišova, 1110, Kubišova 1110, 25081 Nehvizdy |
|
Ing. MARIE HAMPLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2021
|
jednatel |
12.05.2021 |
Adresa: |
54475, 9893458, Trutnov, Mostek, Mostek, 20 |
|
Ing. MARIE HAMPLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2021
|
jednatel |
12.05.2021 |
Adresa: |
54475, 9893458, Trutnov, Mostek, Mostek, 20, č.p. 20, 54475 Mostek |
|
Ing. JAROSLAV HAMPL
|
Neaktivní
od 02.02.2021
|
Jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
54475, 9893458, Mostek, Mostek, 20 |
|
Ing. JAROSLAV HAMPL
|
Neaktivní
od 02.02.2021
|
Jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
54475, 9893458, Trutnov, Mostek, Mostek, 20, č.p. 20, 54475 Mostek |
|
Ing. Marie Hamplová
|
Neaktivní
od 10.07.2007
|
Jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
54402, Dvůr Králové n. L., Městská Podstráň 2646 |
|
Ing. Jaroslav Hampl
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
Jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
54402, Dvůr Králové n. L., Městská Podstráň 2646 |
|
Ing. Marie Hamplová
|
Neaktivní
od 10.07.2007
|
Jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
Dvůr Králové n. L., Městská Podstráň 2646, 54402, Městská Podstráň 2646, 54402 Dvůr Králové n. L., Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Hampl
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
Jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
Dvůr Králové n. L., Městská Podstráň 2646, 54402, Městská Podstráň 2646, 54402 Dvůr Králové n. L., Česká republika |
|