Ing. DAVID HEJKAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.05.2019 |
Adresa: |
18600, 22355022, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Molákova, 595, 14 |
|
Ing. DAVID HEJKAL
|
Neaktivní
od 01.09.2023
|
Jednatel |
28.05.2019 |
Adresa: |
18600, 22355022, Praha, Karlín, Molákova, 595, 14, Molákova 595/14, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PETR HEJČ
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
jednatel |
11.11.2014 |
Adresa: |
43501, 5133327, Havraň, Havraň, 69 |
|
PETR HEJČ
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
jednatel |
11.11.2014 |
Adresa: |
43501, 5133327, Most, Havraň, Havraň, 69, č.p. 69, 43501 Havraň |
|
Jiří Kačur
|
Neaktivní
od 11.11.2014
|
Jednatel |
14.06.2006 |
Adresa: |
15600, 25013815, Praha 5, Zbraslav, Sulova, 1356 |
|
Jiří Kačur
|
Neaktivní
od 11.11.2014
|
Jednatel |
14.06.2006 |
Adresa: |
15600, 25013815, Praha, Zbraslav, Sulova, 1356, Sulova 1356, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. Alexander Hejkal
|
Neaktivní
od 14.06.2006
|
Jednatel |
11.02.2004 |
Adresa: |
18600, 22354778, Praha 8, Nekvasilova, 23/570 |
|
Ing. Alexander Hejkal
|
Neaktivní
od 14.06.2006
|
Jednatel |
11.02.2004 |
Adresa: |
18600, 22354778, Praha, Karlín, Nekvasilova, 570, 23, Nekvasilova 570/23, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. Alexander Hejkal
|
Neaktivní
od 11.02.2004
|
Jednatel |
31.05.2001 |
Adresa: |
18000, 22354778, Praha 8, Praha 8, Nekvasilova, 23/570 |
|
Ing. Alexander Hejkal
|
Neaktivní
od 11.02.2004
|
Jednatel |
31.05.2001 |
Adresa: |
18600, 22354778, Praha, Karlín, Nekvasilova, 570, 23, Nekvasilova 570/23, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
MVDr. Vladimír Brothánek
|
Neaktivní
od 31.05.2001
|
Jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
39412, Šimpach 10-Obrataň |
|
Ing. Alexander Hejkal
|
Neaktivní
od 31.05.2001
|
Jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
15000, Praha 5-Hlubočepy, Lamačova 915 |
|
Ing. David Hejkal
|
Neaktivní
od 14.06.2006
|
Jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
18600, 22355022, Praha 8, Molákova, 14 |
|
MVDr. Vladimír Brothánek
|
Neaktivní
od 31.05.2001
|
Jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
39412, 27696910, Pelhřimov, Obrataň, Obrataň, 208, č.p. 208, 39412 Obrataň |
|
Ing. Alexander Hejkal
|
Neaktivní
od 31.05.2001
|
Jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
15200, 22692169, Praha, Hlubočepy, Lamačova, 915, 37, Lamačova 915/37, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. DAVID HEJKAL
|
Neaktivní
od 14.06.2006
|
Jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
18600, 22355022, Praha, Karlín, Molákova, 595, 14, Molákova 595/14, Karlín, 18600 Praha 8 |
|