KAREL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 18.05.2016
|
Jednatel |
29.04.2016 |
Adresa: |
50303, 20307721, Hradec Králové, Habřina, Habřina, 47 |
|
KAREL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 18.05.2016
|
Jednatel |
29.04.2016 |
Adresa: |
50303, 20307721, Hradec Králové, Habřina, Habřina, 47, č.p. 47, 50303 Habřina |
|
OLDŘICH NEŠPOR
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
Jednatel ve funkci ředitele |
27.04.2016 |
Adresa: |
53345, 13153579, Pardubice, Libišany, Libišany, 134 |
|
MIROSLAV FEJGL
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
Jednatel, zástupce ředitele |
27.04.2016 |
Adresa: |
50004, 23823411, Hradec Králové, Hradec Králové, Kukleny, Markova, 98, 18 |
|
Oldřich Nešpor
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
Jednatel ve funkci ředitele |
27.04.2016 |
Adresa: |
53345, 13153579, Pardubice, Libišany, Libišany, 134, č.p. 134, 53345 Libišany |
|
MIROSLAV FEJGL
|
Neaktivní
od 23.01.2020
|
Jednatel, zástupce ředitele |
27.04.2016 |
Adresa: |
50004, 23823411, Hradec Králové, Hradec Králové, Kukleny, Markova, 98, 18, Markova 98/18, Kukleny, 50004 Hradec Králové |
|
Miroslav Fejgl
|
Neaktivní
od 27.04.2016
|
Jednatel, zástupce ředitele |
22.02.2006 |
Adresa: |
50004, 23823411, Hradec Králové, Hradec Králové, Markova, 98 |
|
MIROSLAV FEJGL
|
Neaktivní
od 27.04.2016
|
Jednatel, zástupce ředitele |
22.02.2006 |
Adresa: |
50004, 23823411, Hradec Králové, Hradec Králové, Kukleny, Markova, 98, 18, Markova 98/18, Kukleny, 50004 Hradec Králové |
|
Miroslav Fejgl
|
Neaktivní
od 22.02.2006
|
Jednatel, zástupce ředitele |
06.09.1994 |
Adresa: |
50002, 23823411, Hradec Králové, Hradec Králové, Markova, 98 |
|
Oldřich Nešpor
|
Neaktivní
od 27.04.2016
|
Jednatel ve funkci ředitele |
06.09.1994 |
Adresa: |
53345, 13153579, Pardubice, Libišany, 134 |
|
Karel Černý
|
Neaktivní
od 29.04.2016
|
Jednatel |
06.09.1994 |
Adresa: |
50002, 23897473, Hradec Králové, Hradec Králové, Jungmannova, 1446 |
|
MIROSLAV FEJGL
|
Neaktivní
od 22.02.2006
|
Jednatel, zástupce ředitele |
06.09.1994 |
Adresa: |
50004, 23823411, Hradec Králové, Hradec Králové, Kukleny, Markova, 98, 18, Markova 98/18, Kukleny, 50004 Hradec Králové |
|
Oldřich Nešpor
|
Neaktivní
od 27.04.2016
|
Jednatel ve funkci ředitele |
06.09.1994 |
Adresa: |
53345, 13153579, Pardubice, Libišany, Libišany, 134, č.p. 134, 53345 Libišany |
|
Karel Černý
|
Neaktivní
od 29.04.2016
|
Jednatel |
06.09.1994 |
Adresa: |
50002, 23897473, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1446, 42, Jungmannova 1446/42, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|