KAREL ŠEJBL
|
Neaktivní
od 12.01.2016
|
Jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
10900, 25065165, Praha, Horní Měcholupy, Nad přehradou, 404 |
|
JOSEF HEMELÍK
|
Neaktivní
od 12.01.2016
|
Jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
50009, 26167042, Hradec Králové, Malšovice, Náhon, 759, 24b |
|
KAREL ŠEJBL
|
Neaktivní
od 12.01.2016
|
Jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
10900, 25065165, Praha, Horní Měcholupy, Nad přehradou, 404, Nad přehradou 404, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
JOSEF HEMELÍK
|
Neaktivní
od 12.01.2016
|
Jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
50009, 26167042, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Náhon, 759, 24b, Náhon 759/24b, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
JOSEF HEMELÍK
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Jednatel |
07.07.2015 |
Adresa: |
50009, 26167042, Hradec Králové, Malšovice, Náhon, 759, 24b |
|
JOSEF HEMELÍK
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Jednatel |
07.07.2015 |
Adresa: |
50009, 26167042, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Náhon, 759, 24b, Náhon 759/24b, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
KAREL ŠEJBL
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
10900, 25065165, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Nad přehradou, 404 |
|
KAREL ŠEJBL
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
10900, 25065165, Praha, Horní Měcholupy, Nad přehradou, 404, Nad přehradou 404, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Josef Hemelík
|
Neaktivní
od 07.07.2015
|
Jednatel |
05.01.2009 |
Adresa: |
50009, 26167042, Hradec Králové, Malšovice, Náhon, 759/24B |
|
JOSEF HEMELÍK
|
Neaktivní
od 07.07.2015
|
Jednatel |
05.01.2009 |
Adresa: |
50009, 26167042, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Náhon, 759, 24b, Náhon 759/24b, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
Josef Hemelík
|
Neaktivní
od 05.01.2009
|
Jednatel |
04.09.1997 |
Adresa: |
23896795, Hradec Králové, Hradec Králové, Baarova, 1378 |
|
Josef Hemelík
|
Neaktivní
od 05.01.2009
|
Jednatel |
04.09.1997 |
Adresa: |
50002, 23896795, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Baarova, 1378, 11, Baarova 1378/11, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Josef Hemelík
|
Neaktivní
od 04.09.1997
|
Jednatel |
03.10.1994 |
Adresa: |
2263823, Trutnov, Oskara Nedbala, 709 |
|
Karel Šejbl
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
Jednatel |
03.10.1994 |
Adresa: |
2280574, Trutnov, Mládežnická, 520 |
|
Josef Hemelík
|
Neaktivní
od 04.09.1997
|
Jednatel |
03.10.1994 |
Adresa: |
54101, 2263823, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Oskara Nedbala, 709, Oskara Nedbala 709, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Karel Šejbl
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
Jednatel |
03.10.1994 |
Adresa: |
54102, 2280574, Trutnov, Trutnov, Horní Staré Město, Mládežnická, 520, Mládežnická 520, Horní Staré Město, 54102 Trutnov |
|