TOMÁŠ KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
53976, 5271380, Chrudim, Prosetín, Prosetín, 68 |
|
TOMÁŠ KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
53976, 5271380, Chrudim, Prosetín, Prosetín, 68, č.p. 68, 53976 Prosetín |
|
TOMÁŠ KUČERA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.11.2014 |
Adresa: |
53976, 5271380, Prosetín, Prosetín, 68 |
|
TOMÁŠ KUČERA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.11.2014 |
Adresa: |
53976, 5271380, Chrudim, Prosetín, Prosetín, 68, č.p. 68, 53976 Prosetín |
|
Ing. Petr Švec
|
Neaktivní
od 19.02.2009
|
Jednatel |
22.11.2006 |
Adresa: |
16000, 22190767, Praha 6, Dejvice, Wuchterlova, 584/16 |
|
Ing. Petr Švec
|
Neaktivní
od 19.02.2009
|
Jednatel |
22.11.2006 |
Adresa: |
16000, 22190767, Praha, Dejvice, Wuchterlova, 584, 16, Wuchterlova 584/16, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Petr Švec
|
Neaktivní
od 22.11.2006
|
Jednatel |
14.11.2006 |
Adresa: |
16000, 22190767, Praha 6, Dejvice, Wuchterlova, 584/16 |
|
Ing. Petr Švec
|
Neaktivní
od 22.11.2006
|
Jednatel |
14.11.2006 |
Adresa: |
16000, 22190767, Praha, Dejvice, Wuchterlova, 584, 16, Wuchterlova 584/16, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Ladislav Málek
|
Neaktivní
od 14.11.2006
|
Jednatel |
06.03.2004 |
Adresa: |
53953, 7213646, Horní Bradlo, Dolní Bradlo, 61 |
|
Ing. Ladislav Málek
|
Neaktivní
od 14.11.2006
|
Jednatel |
06.03.2004 |
Adresa: |
53953, 7213646, Chrudim, Horní Bradlo, Dolní Bradlo, 61, Dolní Bradlo 61, 53953 Horní Bradlo |
|
Tomáš Kučera
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
Jednatel |
13.03.2002 |
Adresa: |
53976, 5271380, Prosetín, 68 |
|
TOMÁŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
Jednatel |
13.03.2002 |
Adresa: |
53976, 5271380, Chrudim, Prosetín, Prosetín, 68, č.p. 68, 53976 Prosetín |
|
Ing. Jan Jirásek
|
Neaktivní
od 13.03.2002
|
Jednatel |
17.10.1994 |
Adresa: |
55203, 7248105, Česká Skalice, Raisova, 191 |
|
Ing. Jaroslav Poskočil
|
Neaktivní
od 06.03.2004
|
Jednatel |
17.10.1994 |
Adresa: |
53009, 7796293, Pardubice, Kpt. Bartoše, 410 |
|
Ing. Petr Švec
|
Neaktivní
od 14.11.2006
|
Jednatel |
17.10.1994 |
Adresa: |
16000, 22190767, Praha 6, Wuchterlova, 16 |
|
Ing. Milan Kučera
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
Jednatel |
17.10.1994 |
Adresa: |
53957, Dřeveš 9, Včelákov |
|
Ing. Jan Jirásek
|
Neaktivní
od 13.03.2002
|
Jednatel |
17.10.1994 |
Adresa: |
55203, 7248105, Náchod, Česká Skalice, Malá Skalice, Raisova, 191, Raisova 191, Malá Skalice, 55203 Česká Skalice |
|
Ing. Jaroslav Poskočil
|
Neaktivní
od 06.03.2004
|
Jednatel |
17.10.1994 |
Adresa: |
53009, 7796293, Pardubice, Pardubice, Polabiny, kpt. Bartoše, 410, kpt. Bartoše 410, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Petr Švec
|
Neaktivní
od 14.11.2006
|
Jednatel |
17.10.1994 |
Adresa: |
16000, 22190767, Praha, Dejvice, Wuchterlova, 584, 16, Wuchterlova 584/16, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Milan Kučera
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
Jednatel |
17.10.1994 |
Adresa: |
Dřeveš 9, Včelákov, 53957, 53957 Dřeveš 9, Včelákov, Česká republika |
|