JAN ŠVIHORIK
|
Neaktivní
od 21.08.2017
|
Jednatel |
15.10.2016 |
Adresa: |
43001, 23526629, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Zborovská, 4602 |
|
JAN ŠVIHORIK
|
Neaktivní
od 21.08.2017
|
Jednatel |
15.10.2016 |
Adresa: |
43001, 23526629, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Zborovská, 4602, Zborovská 4602, 43001 Chomutov |
|
Jan Švihorik
|
Neaktivní
od 15.10.2016
|
Jednatel |
12.09.2000 |
Adresa: |
27204, 1394118, Kladno, Kladno, Mládežnická, 839 |
|
Jan Švihorik
|
Neaktivní
od 15.10.2016
|
Jednatel |
12.09.2000 |
Adresa: |
27204, 1394118, Kladno, Kladno, Kladno, Mládežnická, 839, Mládežnická 839, 27204 Kladno |
|
Renáta Divišová
|
Neaktivní
od 12.09.2000
|
Jednatel |
16.09.1996 |
Adresa: |
7696159, Pardubice, Pardubice, Jana Palacha, 689 |
|
Renáta Divišová
|
Neaktivní
od 12.09.2000
|
Jednatel |
16.09.1996 |
Adresa: |
53002, 7696159, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha, 689, Jana Palacha 689, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Zdeňka Pustějovská
|
Neaktivní
od 16.09.1996
|
Jednatel |
05.12.1994 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Lonkova, 466 |
|
Alena Divišová
|
Neaktivní
od 12.09.2000
|
Jednatel |
05.12.1994 |
Adresa: |
53002, Nemošice 304, Pardubice |
|
Zdeňka Pustějovská
|
Neaktivní
od 16.09.1996
|
Jednatel |
05.12.1994 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 466, Lonkova 466, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Alena Divišová
|
Neaktivní
od 12.09.2000
|
Jednatel |
05.12.1994 |
Adresa: |
Nemošice 304, Pardubice, 53002, 53002 Nemošice 304, Pardubice, Česká republika |
|