Ing. PAVEL ŽÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
61200, 19713321, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 1969, 4 |
|
JUDr. KATEŘINA ŽÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
61200, 19713321, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 1969, 4 |
|
Ing. PAVEL ŽÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
61200, 19713321, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 1969, 4, Mojžíšova 1969/4, Královo Pole, 61200 Brno |
|
JUDr. KATEŘINA ŽÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
61200, 19713321, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 1969, 4, Mojžíšova 1969/4, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. PAVEL ŽÁK
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
Jednatel |
13.01.2011 |
Adresa: |
61200, 19713321, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 1969, 4 |
|
JUDr. Kateřina Žáková
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
13.01.2011 |
Adresa: |
61200, 19713321, Brno, Královo pole, Mojžíšova, 1969, 4 |
|
Ing. PAVEL ŽÁK
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
Jednatel |
13.01.2011 |
Adresa: |
61200, 19713321, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 1969, 4, Mojžíšova 1969/4, Královo Pole, 61200 Brno |
|
JUDr. KATEŘINA ŽÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
13.01.2011 |
Adresa: |
61200, 19713321, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 1969, 4, Mojžíšova 1969/4, Královo Pole, 61200 Brno |
|
JUDr. Kateřina Žáková
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
jednatel |
19.05.2008 |
Adresa: |
60200, 19196440, Brno, Lužánecká, 1889/12 |
|
JUDr. Kateřina Žáková
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
jednatel |
19.05.2008 |
Adresa: |
60200, 19196440, Brno-město, Brno, Černá Pole, Lužánecká, 1889, 12, Lužánecká 1889/12, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. Pavel Žák
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
Jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
19197209, Brno, tř. kpt. Jaroše, 33 |
|
Ing. Pavel Žák
|
Neaktivní
od 13.01.2011
|
Jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
60200, 19197209, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1945, 33, třída Kpt. Jaroše 1945/33, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Milada Doležalová
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Jednatel |
07.12.1995 |
Adresa: |
50011, 23914033, Hradec Králové, Hradec Králové, Příčná, 80 |
|
Jaroslav Bukač
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Jednatel |
07.12.1995 |
Adresa: |
50320, 15800962, Hradec Králové, Předměřice nad Labem, Školská, 357 |
|
Milada Doležalová
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Jednatel |
07.12.1995 |
Adresa: |
50011, 23914033, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Příčná, 80, 26, Příčná 80/26, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
Jaroslav Bukač
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
Jednatel |
07.12.1995 |
Adresa: |
50302, 15800962, Hradec Králové, Předměřice nad Labem, Předměřice nad Labem, Školská, 357, Školská 357, 50302 Předměřice nad Labem |
|
Ivo Müller
|
Neaktivní
od 07.12.1995
|
Jednatel |
26.01.1995 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Jungmannova, 1393 |
|
Miloslav Hromádka
|
Neaktivní
od 07.12.1995
|
Jednatel |
26.01.1995 |
Adresa: |
23910593, Hradec Králové, Slezská, 869 |
|
Ivo Müller
|
Neaktivní
od 07.12.1995
|
Jednatel |
26.01.1995 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Miloslav Hromádka
|
Neaktivní
od 07.12.1995
|
Jednatel |
26.01.1995 |
Adresa: |
50003, 23910593, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Slezská, 869, 14, Slezská 869/14, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|