JOSEF WRANOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2016 |
Adresa: |
51101, 21583030, Semily, Turnov, Turnov, Palackého, 440 |
|
JOSEF WRANOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2016 |
Adresa: |
51101, 21583030, Semily, Turnov, Turnov, Palackého, 440, Palackého 440, 51101 Turnov |
|
JOSEF WRANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
jednatel |
16.06.2016 |
Adresa: |
51101, 21573883, Semily, Turnov, Daliměřice, Mírová, 316 |
|
JOSEF WRANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
jednatel |
16.06.2016 |
Adresa: |
51101, 21573883, Semily, Turnov, Daliměřice, Mírová, 316, Mírová 316, Daliměřice, 51101 Turnov |
|
JOSEF WRANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
51101, 21582068, Turnov, Turnov, Antonína Dvořáka, 335 |
|
JOSEF WRANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
51101, 21582068, Semily, Turnov, Turnov, Antonína Dvořáka, 335, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov |
|
Josef Wranovský
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
jednatel |
12.01.2012 |
Adresa: |
51101, 21582068, Turnov, Antonína Dvořáka, 335 |
|
JOSEF WRANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
jednatel |
12.01.2012 |
Adresa: |
51101, 21582068, Semily, Turnov, Turnov, Antonína Dvořáka, 335, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov |
|
Bc. Pavel Rašovský
|
Neaktivní
od 09.08.2005
|
Jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
66448, 13218166, Nebovidy, 22 |
|
Ing. Martin Kundrát
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
Jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
70030, Ostrava 30, Výškovická, 81 |
|
Ing. Marek Beran
|
Neaktivní
od 08.02.2006
|
Jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
37821, 17652359, Kardašova Řečice, Nádražní, 123 |
|
Bc. Pavel Rašovský
|
Neaktivní
od 09.08.2005
|
Jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
66448, 13218166, Brno-venkov, Nebovidy, Nebovidy, 22, č.p. 22, 66448 Nebovidy |
|
Ing. Martin Kundrát
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
Jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
70030, 3277844, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Výškovická, 2576, 81, Výškovická 2576/81, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Marek Beran
|
Neaktivní
od 08.02.2006
|
Jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
37821, 17652359, Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Kardašova Řečice, Nádražní, 123, Nádražní 123, 37821 Kardašova Řečice |
|
Ing. Alexander Beran
|
Neaktivní
od 25.01.2012
|
Jednatel |
24.08.2002 |
Adresa: |
51101, 21583030, Semily, Turnov, Palackého, 440 |
|
Ing. Alexander Beran
|
Neaktivní
od 25.01.2012
|
Jednatel |
24.08.2002 |
Adresa: |
51101, 21583030, Semily, Turnov, Turnov, Palackého, 440, Palackého 440, 51101 Turnov |
|
Ing. Alexander Beran
|
Neaktivní
od 24.08.2002
|
Jednatel |
31.01.1995 |
Adresa: |
51101, 21594104, Turnov, Kosmonautů, 1551 |
|
Jiří Brož
|
Neaktivní
od 08.03.2003
|
Jednatel |
31.01.1995 |
Adresa: |
51101, 21597740, Turnov, Rubínová, 1918 |
|
Ing. Alexander Beran
|
Neaktivní
od 24.08.2002
|
Jednatel |
31.01.1995 |
Adresa: |
51101, 21594104, Semily, Turnov, Turnov, Kosmonautů, 1551, Kosmonautů 1551, 51101 Turnov |
|
Jiří Brož
|
Neaktivní
od 08.03.2003
|
Jednatel |
31.01.1995 |
Adresa: |
51101, 21597740, Semily, Turnov, Turnov, Rubínová, 1918, Rubínová 1918, 51101 Turnov |
|