Ing. Rostislav Petráš
|
Neaktivní
od 18.07.2000
|
Jednatel |
14.01.1999 |
Adresa: |
1, Hradec Králové III, bratří Štefanů, 800 |
|
Ing. Rostislav Petráš
|
Neaktivní
od 18.07.2000
|
Jednatel |
14.01.1999 |
Adresa: |
50003, 23909901, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů, 800, 16, Bratří Štefanů 800/16, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Jiří Bednář
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
Jednatel |
08.04.1998 |
Adresa: |
29001, 18334008, Nymburk, Poděbrady, Dr.Beneše, 572 |
|
Jiří Bednář
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
Jednatel |
08.04.1998 |
Adresa: |
29001, 18334008, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Dr. Beneše, 572, 5, Dr. Beneše 572/5, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
Miroslav Valenta
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
Jednatel - ředitel |
05.03.1998 |
Adresa: |
53009, 4, Pardubice, Pardubice, Ke hřišti, 131 |
|
Ing. Vladimír Typl
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
Jednatel |
05.03.1998 |
Adresa: |
56002, 24770477, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Trávník, 2015 |
|
Ing. Zdeněk Metelák
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
1. jednatel |
05.03.1998 |
Adresa: |
14300, 1, Praha 4 - Modřany, Barunčina, 1855/44 |
|
PaedDr. Jaroslav Tesař
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
Jednatel |
05.03.1998 |
Adresa: |
53009, 7731531, Pardubice, Pardubice, Pavlova, 168 |
|
Miroslav Valenta
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
Jednatel - ředitel |
05.03.1998 |
Adresa: |
131, Pardubice, Pardubice, Ke hřišti, 53009, Ke hřišti 131, 53009 Pardubice, okres: Pardubice, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Typl
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
Jednatel |
05.03.1998 |
Adresa: |
56002, 24770477, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Trávník, 2015, Trávník 2015, 56002 Česká Třebová |
|
Ing. ZDENĚK METELÁK
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
1. jednatel |
05.03.1998 |
Adresa: |
14300, 21936315, Praha, Modřany, Barunčina, 1855, 44, Barunčina 1855/44, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
PaedDr. Jaroslav Tesař
|
Neaktivní
od 08.04.1998
|
Jednatel |
05.03.1998 |
Adresa: |
53009, 7731531, Pardubice, Pardubice, Trnová, Pavlova, 168, Pavlova 168, Trnová, 53009 Pardubice |
|
Ing. Rostislav Šindler
|
Neaktivní
od 05.03.1998
|
Jednatel |
21.07.1997 |
Adresa: |
53009, 7729499, Pardubice, Pardubice, U Josefa, 109 |
|
Miroslav Valenta
|
Neaktivní
od 05.03.1998
|
Jednatel - ředitel |
21.07.1997 |
Adresa: |
53009, 4, Pardubice, Pardubice, Ke hřišti, 131 |
|
Ing. Vladimír Typl
|
Neaktivní
od 05.03.1998
|
Jednatel |
21.07.1997 |
Adresa: |
56002, 24770477, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Trávník, 2015 |
|
Ing. Rostislav Šindler
|
Neaktivní
od 05.03.1998
|
Jednatel |
21.07.1997 |
Adresa: |
53009, 7729499, Pardubice, Pardubice, Cihelna, U Josefa, 109, U Josefa 109, Cihelna, 53009 Pardubice |
|
Miroslav Valenta
|
Neaktivní
od 05.03.1998
|
Jednatel - ředitel |
21.07.1997 |
Adresa: |
131, Pardubice, Pardubice, Ke hřišti, 53009, Ke hřišti 131, 53009 Pardubice, okres: Pardubice, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Typl
|
Neaktivní
od 05.03.1998
|
Jednatel |
21.07.1997 |
Adresa: |
56002, 24770477, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Trávník, 2015, Trávník 2015, 56002 Česká Třebová |
|
Jan Smolčák
|
Neaktivní
od 21.07.1997
|
Jednatel |
23.02.1995 |
Adresa: |
53002, 3, Pardubice, Závodu míru, 1885 |
|
Jan Smolčák
|
Neaktivní
od 21.07.1997
|
Jednatel |
23.02.1995 |
Adresa: |
53002, 7707690, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1885, nábřeží Závodu míru 1885, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|