PETR KOLÁŘ
|
Aktivní
|
předseda |
15.07.2018 |
Adresa: |
67801, 15239659, Blansko, Blansko, Blansko, Dvorská, 1868, 86 |
|
PETR KOLÁŘ
|
Aktivní
|
předseda |
15.07.2018 |
Adresa: |
67801, 15239659, Blansko, Blansko, Blansko, Dvorská, 1868, 86, Dvorská 1868/86, 67801 Blansko |
|
Ing. JAN RAŠKA
|
Aktivní
|
místopředseda |
30.06.2016 |
Adresa: |
67801, 40891283, Blansko, Blansko, Obůrka, 315 |
|
BLANKA OCHOTNÁ
|
Aktivní
|
člen |
30.06.2016 |
Adresa: |
67801, 26397102, Blansko, Blansko, Horní Lhota, 143 |
|
RADEK ŠINKORA
|
Aktivní
|
člen |
30.06.2016 |
Adresa: |
67801, 27929205, Blansko, Blansko, Blansko, Jasanová, 2423, 22b |
|
Ing. JAN RAŠKA
|
Aktivní
|
místopředseda |
30.06.2016 |
Adresa: |
67801, 40891283, Blansko, Blansko, Obůrka, 315, Obůrka 315, 67801 Blansko |
|
BLANKA OCHOTNÁ
|
Aktivní
|
člen |
30.06.2016 |
Adresa: |
67801, 26397102, Blansko, Blansko, Horní Lhota, 143, Horní Lhota 143, 67801 Blansko |
|
RADEK ŠINKORA
|
Aktivní
|
člen |
30.06.2016 |
Adresa: |
67801, 27929205, Blansko, Blansko, Blansko, Jasanová, 2423, 22b, Jasanová 2423/22b, 67801 Blansko |
|
LEOŠ SVOBODA
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
člen |
10.06.2017 |
Adresa: |
67921, 1932535, Blansko, Bořitov, Bořitov, Náměstí U Václava, 11 |
|
LEOŠ SVOBODA
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
člen |
10.06.2017 |
Adresa: |
67921, 1932535, Blansko, Bořitov, Bořitov, Náměstí U Václava, 11, Náměstí U Václava 11, 67921 Bořitov |
|
PETR KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 15.07.2018
|
předseda |
22.03.2017 |
Adresa: |
67801, 15227499, Blansko, Blansko, Blansko, Jiráskova, 670, 20 |
|
PETR KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 15.07.2018
|
předseda |
22.03.2017 |
Adresa: |
67801, 15227499, Blansko, Blansko, Blansko, Jiráskova, 670, 20, Jiráskova 670/20, 67801 Blansko |
|
PETR KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
předseda |
30.06.2016 |
Adresa: |
67801, 15223141, Blansko, Blansko, Blansko, Žižkova, 184, 25 |
|
LEOŠ SVOBODA
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
člen |
30.06.2016 |
Adresa: |
67921, 1935879, Blansko, Bořitov, Bořitov, Chlumská, 348 |
|
JIŘÍ ROUČKA
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
člen |
30.06.2016 |
Adresa: |
67801, 15228240, Blansko, Blansko, Blansko, Jiráskova, 747, 36 |
|
VLADIMÍR BUŘT
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
člen |
30.06.2016 |
Adresa: |
67801, 15242803, Blansko, Blansko, Blansko, Krajní, 2181, 3 |
|
PETR KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
předseda |
30.06.2016 |
Adresa: |
67801, 15223141, Blansko, Blansko, Blansko, Žižkova, 184, 25, Žižkova 184/25, 67801 Blansko |
|
LEOŠ SVOBODA
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
člen |
30.06.2016 |
Adresa: |
67921, 1935879, Blansko, Bořitov, Bořitov, Chlumská, 348, Chlumská 348, 67921 Bořitov |
|
VLADIMÍR BUŘT
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
člen |
30.06.2016 |
Adresa: |
67801, 15242803, Blansko, Blansko, Blansko, Krajní, 2181, 3, Krajní 2181/3, 67801 Blansko |
|
JIŘÍ ROUČKA
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
člen |
30.06.2016 |
Adresa: |
67801, 15228240, Blansko, Blansko, Blansko, Jiráskova, 747, 36, Jiráskova 747/36, 67801 Blansko |
|