DAN VALENTA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
30.04.2024 |
Adresa: |
62100, 19505442, Brno-město, Brno, Řečkovice, Ječná, 1218, 42, Ječná 1218/42, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. KAREL MALČÍK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
17.04.2020 |
Adresa: |
66463, 13299719, Brno-venkov, Žabčice, Žabčice, U Hřiště, 424 |
|
Ing. KAREL MALČÍK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
17.04.2020 |
Adresa: |
66463, 13299719, Brno-venkov, Žabčice, Žabčice, U Hřiště, 424, U Hřiště 424, 66463 Žabčice |
|
RADIM DUFEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.08.2016 |
Adresa: |
62800, 19573049, Brno-město, Brno, Židenice, Valtická, 4143, 3 |
|
Ing. ONDŘEJ ANTON
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.08.2016 |
Adresa: |
61300, 19296487, Brno-město, Brno, Černá Pole, Lesnická, 826, 66 |
|
Ing. ONDŘEJ ANTON
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.08.2016 |
Adresa: |
61300, 19296487, Brno-město, Brno, Černá Pole, Lesnická, 826, 66, Lesnická 826/66, Černá Pole, 61300 Brno |
|
MAREK ROTSCHEIN
|
Neaktivní
od 10.05.2022
|
člen správní rady |
24.08.2016 |
Adresa: |
62500, 19211562, Brno-město, Brno, Bohunice, Havelkova, 93, 25 |
|
MAREK ROTSCHEIN
|
Neaktivní
od 10.05.2022
|
člen správní rady |
24.08.2016 |
Adresa: |
62500, 19211562, Brno-město, Brno, Bohunice, Havelkova, 93, 25, Havelkova 93/25, Bohunice, 62500 Brno |
|
RADIM DUFEK
|
Neaktivní
od 30.04.2024
|
člen správní rady |
24.08.2016 |
Adresa: |
62800, 19573049, Brno-město, Brno, Židenice, Valtická, 4143, 3, Valtická 4143/3, Židenice, 62800 Brno |
|