IVAN STANEV
|
Aktivní
|
člen |
15.07.2023 |
Adresa: |
76302, 3976262, Zlín, Tečovice, Tečovice, 323, č.p. 323, 76302 Tečovice |
|
MILAN ŘEZNÍČEK
|
Aktivní
|
místopředseda |
15.07.2023 |
Adresa: |
68713, 4727282, Uherské Hradiště, Březolupy, Březolupy, 372, č.p. 372, 68713 Březolupy |
|
LENKA JANSKÁ
|
Aktivní
|
člen |
15.07.2023 |
Adresa: |
76502, 4147855, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, K. Čapka, 1595, K. Čapka 1595, 76502 Otrokovice |
|
Ing. MARIE MINAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
26.04.2022 |
Adresa: |
76301, 80738991, Zlín, Mysločovice, Mysločovice, 246 |
|
MILAN ŘEZNÍČEK
|
Aktivní
|
člen |
26.04.2022 |
Adresa: |
68713, 4727282, Uherské Hradiště, Březolupy, Březolupy, 372 |
|
IVA MIKULOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
26.04.2022 |
Adresa: |
76005, 4248694, Zlín, Zlín, Zlín, Jílová, 4569 |
|
IVAN STANEV
|
Aktivní
|
místopředseda |
26.04.2022 |
Adresa: |
76302, 3976262, Zlín, Tečovice, Tečovice, 323 |
|
MILADA KOLÍNSKÁ
|
Aktivní
|
předseda |
26.04.2022 |
Adresa: |
76316, 4000366, Zlín, Fryšták, Dolní Ves, Dolnoveská, 123 |
|
MILADA KOLÍNSKÁ
|
Aktivní
|
předseda |
26.04.2022 |
Adresa: |
76316, 4000366, Zlín, Fryšták, Dolní Ves, Dolnoveská, 123, Dolnoveská 123, Dolní Ves, 76316 Fryšták |
|
Ing. MARIE MINAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
26.04.2022 |
Adresa: |
76301, 80738991, Zlín, Mysločovice, Mysločovice, 246, č.p. 246, 76301 Mysločovice |
|
znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
|
26.04.2022 |
|
MILAN ŘEZNÍČEK
|
Neaktivní
od 15.07.2023
|
člen |
26.04.2022 |
Adresa: |
68713, 4727282, Uherské Hradiště, Březolupy, Březolupy, 372, č.p. 372, 68713 Březolupy |
|
IVA MIKULOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2023
|
člen |
26.04.2022 |
Adresa: |
76005, 4248694, Zlín, Zlín, Zlín, Jílová, 4569, Jílová 4569, 76005 Zlín |
|
IVAN STANEV
|
Neaktivní
od 15.07.2023
|
místopředseda |
26.04.2022 |
Adresa: |
76302, 3976262, Zlín, Tečovice, Tečovice, 323, č.p. 323, 76302 Tečovice |
|
Skryto dle Zákona č. 304/2013
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
|
18.04.2018 |
|
MILADA KOLÍNSKÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2018
|
předseda |
07.02.2018 |
Adresa: |
76316, 4000366, Zlín, Fryšták, Dolní Ves, Dolnoveská, 123 |
|
IVAN STANEV
|
Neaktivní
od 18.04.2018
|
místopředseda |
07.02.2018 |
Adresa: |
76302, 3976262, Zlín, Tečovice, Tečovice, 323 |
|
IVA MIKULOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2018
|
člen |
07.02.2018 |
Adresa: |
76005, 4248694, Zlín, Zlín, Zlín, Jílová, 4569 |
|
MILADA KOLÍNSKÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2018
|
předseda |
07.02.2018 |
Adresa: |
76316, 4000366, Zlín, Fryšták, Dolní Ves, Dolnoveská, 123, Dolnoveská 123, Dolní Ves, 76316 Fryšták |
|
IVAN STANEV
|
Neaktivní
od 18.04.2018
|
místopředseda |
07.02.2018 |
Adresa: |
76302, 3976262, Zlín, Tečovice, Tečovice, 323, č.p. 323, 76302 Tečovice |
|
IVA MIKULOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2018
|
člen |
07.02.2018 |
Adresa: |
76005, 4248694, Zlín, Zlín, Zlín, Jílová, 4569, Jílová 4569, 76005 Zlín |
|