LUBOR CHVÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2014 |
Adresa: |
70800, 3290948, Ostrava, Poruba, Dvorní, 766, 25 |
|
LUBOR CHVÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2014 |
Adresa: |
70800, 3290948, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Dvorní, 766, 25, Dvorní 766/25, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Lubor Chválek
|
Neaktivní
od 11.08.2014
|
jednatel |
29.01.2007 |
Adresa: |
70800, 3290948, Ostrava, Poruba, Dvorní, 766/25 |
|
LUBOR CHVÁLEK
|
Neaktivní
od 11.08.2014
|
jednatel |
29.01.2007 |
Adresa: |
70800, 3290948, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Dvorní, 766, 25, Dvorní 766/25, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing.arch. Martin Chválek
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
jednatel |
10.01.2007 |
Adresa: |
70200, 3194370, Ostrava, Moravská Ostrava, Zborovská, 2461/30 |
|
Ing.arch. Martin Chválek
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
jednatel |
10.01.2007 |
Adresa: |
70200, 3194370, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Zborovská, 2461, 30, Zborovská 2461/30, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing.arch. Martin Chválek
|
Neaktivní
od 10.01.2007
|
jednatel |
16.05.1997 |
Adresa: |
Ostrava - Moravská Ostrava, Na desátém 23 |
|
Lubor Chválek
|
Neaktivní
od 29.01.2007
|
jednatel |
16.05.1997 |
Adresa: |
Ostrava - Zábřeh, P. Lumumby 21 |
|
Ing.arch. Aleš Vojtasík
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
jednatel |
16.05.1997 |
Adresa: |
Ostrava - Moravská Ostrava, 30. dubna 19 |
|
Ing.arch. Martin Chválek
|
Neaktivní
od 10.01.2007
|
jednatel |
16.05.1997 |
Adresa: |
70200, 3182118, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Na Desátém, 482, 23, Na Desátém 482/23, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Lubor Chválek
|
Neaktivní
od 29.01.2007
|
jednatel |
16.05.1997 |
Adresa: |
70030, 3273750, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Patrice Lumumby, 2161, 21, Patrice Lumumby 2161/21, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing.arch. Aleš Vojtasík
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
jednatel |
16.05.1997 |
Adresa: |
70200, 3188159, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, 30. dubna, 1636, 19, 30. dubna 1636/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing.arch. Aleš Vojtasík
|
Neaktivní
od 16.05.1997
|
jednatel |
11.01.1995 |
Adresa: |
Ostrava - Moravská Ostrava, 30. dubna 19 |
|
Ing.arch. Martin Chválek
|
Neaktivní
od 16.05.1997
|
jednatel |
11.01.1995 |
Adresa: |
Ostrava - Moravská Ostrava, Na desátém 23 |
|
Lubor Chválek
|
Neaktivní
od 16.05.1997
|
jednatel |
11.01.1995 |
Adresa: |
Ostrava - Zábřeh, P. Lumumby 21 |
|
Ing.arch. Aleš Vojtasík
|
Neaktivní
od 16.05.1997
|
jednatel |
11.01.1995 |
Adresa: |
70200, 3188159, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, 30. dubna, 1636, 19, 30. dubna 1636/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing.arch. Martin Chválek
|
Neaktivní
od 16.05.1997
|
jednatel |
11.01.1995 |
Adresa: |
70200, 3182118, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Na Desátém, 482, 23, Na Desátém 482/23, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Lubor Chválek
|
Neaktivní
od 16.05.1997
|
jednatel |
11.01.1995 |
Adresa: |
70030, 3273750, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Patrice Lumumby, 2161, 21, Patrice Lumumby 2161/21, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|