Ing. JÁN BEVILAQUA
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
jednatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
93401, Levice, 29. augusta, 58/14 |
|
Ing. MARIÁN KOSNÁČ
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
jednatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
93401, Levice, 29. augusta, 78/66 |
|
Ing. MIROSLAV PISAR
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
jednatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
93534, Veľký Ďur, Malý Ďur, Poľná, 507/22 |
|
Ing. JÁN BEVILAQUA
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
jednatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
58/14, Levice, 29. augusta, 93401, 29. augusta 58/14, 93401 Levice, Slovensko |
|
Ing. MARIÁN KOSNÁČ
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
jednatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
78/66, Levice, 29. augusta, 93401, 29. augusta 78/66, 93401 Levice, Slovensko |
|
Ing. MIROSLAV PISAR
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
jednatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
507/22, Veľký Ďur, Malý Ďur, Poľná, 93534, Poľná 507/22, 93534 Veľký Ďur - Malý Ďur, Slovensko |
|
Ing. MIROSLAV PISAR
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
jednatel |
04.02.2010 |
Adresa: |
93534, Veľký Ďur, Malý Ďur, Poľná, 507/22 |
|
Ing. MIROSLAV PISAR
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
jednatel |
04.02.2010 |
Adresa: |
507/22, Veľký Ďur, Malý Ďur, Poľná, 93534, Poľná 507/22, 93534 Veľký Ďur - Malý Ďur, Slovensko |
|
Ing. Miroslav Pisar
|
Neaktivní
od 04.02.2010
|
jednatel |
22.12.2009 |
Adresa: |
93534, Veľký Ďur, Veľký Ďur, Poľná, 507/22 |
|
Ing. JÁN BEVILAQUA
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
jednatel |
22.12.2009 |
Adresa: |
93401, Levice, 29. augusta, 58/14 |
|
Ing. MARIÁN KOSNÁČ
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
jednatel |
22.12.2009 |
Adresa: |
93401, Levice, 29. augusta, 78/66 |
|
Ing. Miroslav Pisar
|
Neaktivní
od 04.02.2010
|
jednatel |
22.12.2009 |
Adresa: |
507/22, Veľký Ďur, Veľký Ďur, Poľná, 93534, Poľná 507/22, 93534 Veľký Ďur, Slovensko |
|
Ing. JÁN BEVILAQUA
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
jednatel |
22.12.2009 |
Adresa: |
58/14, Levice, 29. augusta, 93401, 29. augusta 58/14, 93401 Levice, Slovensko |
|
Ing. MARIÁN KOSNÁČ
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
jednatel |
22.12.2009 |
Adresa: |
78/66, Levice, 29. augusta, 93401, 29. augusta 78/66, 93401 Levice, Slovensko |
|
ing. Ján Bevilaqua
|
Neaktivní
od 22.12.2009
|
jednatel |
19.08.2004 |
Adresa: |
73961, Třinec, Lyžbice, Pod břehem, 797 |
|
ing. Ján Bevilaqua
|
Neaktivní
od 22.12.2009
|
jednatel |
19.08.2004 |
Adresa: |
73961, 12563820, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, Pod břehem, 797, Pod břehem 797, Staré Město, 73961 Třinec |
|
Ing. Jiří Sporysz
|
Neaktivní
od 19.08.2004
|
jednatel |
15.05.2002 |
Adresa: |
73994, 20566697, Vendryně čp. 805 |
|
Ing. Jiří Sporysz
|
Neaktivní
od 19.08.2004
|
jednatel |
15.05.2002 |
Adresa: |
73994, 20566697, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 805, č.p. 805, 73994 Vendryně |
|
ing. Jiří Sporysz
|
Neaktivní
od 15.05.2002
|
|
31.03.1998 |
Adresa: |
12573906, Třinec, Dukelská, 995 |
|
Ing. Jiří Sporysz
|
Neaktivní
od 15.05.2002
|
|
31.03.1998 |
Adresa: |
73961, 12573906, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Dukelská, 995, Dukelská 995, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
ing. Augustin Škandera
|
Neaktivní
od 31.03.1998
|
|
08.01.1996 |
Adresa: |
Třinec-Lyžbice, Dukelská, 756 |
|
ing. Peter Bodnár
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
|
08.01.1996 |
Adresa: |
12457191, Bukovec, 102 |
|
ing. Jozef Koreňovský
|
Neaktivní
od 19.08.2004
|
|
08.01.1996 |
Adresa: |
12457191, Bukovec, 102 |
|
Ing. Augustin Škandera
|
Neaktivní
od 31.03.1998
|
|
08.01.1996 |
Adresa: |
73961, 12571512, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Dukelská, 756, Dukelská 756, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
ing. Peter Bodnár
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
|
08.01.1996 |
Adresa: |
73985, 12457191, Frýdek-Místek, Bukovec, Bukovec, 102, č.p. 102, 73985 Bukovec |
|
ing. Jozef Koreňovský
|
Neaktivní
od 19.08.2004
|
|
08.01.1996 |
Adresa: |
73985, 12457191, Frýdek-Místek, Bukovec, Bukovec, 102, č.p. 102, 73985 Bukovec |
|
ing. Josef Stonawski
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
|
09.11.1994 |
Adresa: |
Jablunkov 1, čp. 581 |
|
ing. Josef Šotkovský
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
|
09.11.1994 |
Adresa: |
Třinec 1, Revoluční, 810 |
|
ing. Josef Stonawski
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
|
09.11.1994 |
Adresa: |
73991, 20612273, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, Lipová, 581, Lipová 581, 73991 Jablunkov |
|
ing. Josef Šotkovský
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
|
09.11.1994 |
Adresa: |
73961, 12563951, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, Revoluční, 810, Revoluční 810, Staré Město, 73961 Třinec |
|