Mgr. Ing. Hana Továrková
|
Neaktivní
od 08.11.2012
|
jednatel |
08.03.2012 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c |
|
Mgr. Ing. Hana Továrková
|
Neaktivní
od 08.11.2012
|
jednatel |
08.03.2012 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno-město, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c, Jasanová 836/3c, Jundrov, 63700 Brno |
|
Josef Hroch
|
Neaktivní
od 09.09.2005
|
jednatel |
19.04.2004 |
Adresa: |
24261467, Karviná, Ráj, Březová, 522/30 |
|
Jan Kašík
|
Neaktivní
od 08.03.2012
|
jednatel |
19.04.2004 |
Adresa: |
23339730, Ostrava, Bartovice, Na Okraji, 565/4 |
|
Josef Hroch
|
Neaktivní
od 09.09.2005
|
jednatel |
19.04.2004 |
Adresa: |
73401, 24261467, Karviná, Karviná, Ráj, Březová, 522, 30, Březová 522/30, Ráj, 73401 Karviná |
|
Jan Kašík
|
Neaktivní
od 08.03.2012
|
jednatel |
19.04.2004 |
Adresa: |
71700, 23339730, Ostrava-město, Ostrava, Bartovice, Na Okraji, 565, 4, Na Okraji 565/4, Bartovice, 71700 Ostrava |
|
Petr Jurášek
|
Neaktivní
od 19.04.2004
|
jednatel |
17.04.2001 |
Adresa: |
1, Ostrava-Heřmanice, Vrbická, 49/35 |
|
Petr Jurášek
|
Neaktivní
od 19.04.2004
|
jednatel |
17.04.2001 |
Adresa: |
71300, 3140512, Ostrava-město, Ostrava, Heřmanice, Vrbická, 49, 35, Vrbická 49/35, Heřmanice, 71300 Ostrava |
|
Ing. Ivana Šamajová
|
Neaktivní
od 17.04.2001
|
jednatel |
15.07.1998 |
Adresa: |
24294543, Vsetín, Vsetín, Sychrov, 57 |
|
Veronika Jurášková
|
Neaktivní
od 19.04.2004
|
jednatel |
15.07.1998 |
Adresa: |
14244772, Rychvald, Březová, č. 1676 |
|
Ing. Ivana Šamajová
|
Neaktivní
od 17.04.2001
|
jednatel |
15.07.1998 |
Adresa: |
75501, 24294543, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sychrov, 57, Sychrov 57, 75501 Vsetín |
|
Veronika Jurášková
|
Neaktivní
od 19.04.2004
|
jednatel |
15.07.1998 |
Adresa: |
73532, 14244772, Karviná, Rychvald, Rychvald, Březová, 1676, Březová 1676, 73532 Rychvald |
|
Milan Hranický
|
Neaktivní
od 15.07.1998
|
jednatel |
24.06.1996 |
Adresa: |
1, Ostrava 1, Hornopolní, č. 49 |
|
Milan Hranický
|
Neaktivní
od 15.07.1998
|
jednatel |
24.06.1996 |
Adresa: |
70200, 3197824, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní, 2851, 49, Hornopolní 2851/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Helena Lišková
|
Neaktivní
od 24.06.1996
|
jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
100, Ostrava 1, Křižíkova 2832 |
|
Helena Lišková
|
Neaktivní
od 24.06.1996
|
jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
70200, 3197638, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Křižíkova, 2832, 4, Křižíkova 2832/4, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|