Ing. PAVLÍNA KOLÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.06.2021 |
Adresa: |
75115, 78238391, Přerov, Líšná, Líšná, 119 |
|
Ing. PAVLÍNA KOLÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.06.2021 |
Adresa: |
75115, 78238391, Přerov, Líšná, Líšná, 119, č.p. 119, 75115 Líšná |
|
Ing. PAVLÍNA JUZIKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
Jednatel |
10.08.2018 |
Adresa: |
75115, 78238391, Přerov, Líšná, Líšná, 119 |
|
Ing. PAVLÍNA JUZIKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
Jednatel |
10.08.2018 |
Adresa: |
75115, 78238391, Přerov, Líšná, Líšná, 119, č.p. 119, 75115 Líšná |
|
Ing. PAVLÍNA JUZIKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
Jednatel |
18.11.2015 |
Adresa: |
75002, 11217537, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Mervartova, 50, 5 |
|
Ing. PAVLÍNA JUZIKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
Jednatel |
18.11.2015 |
Adresa: |
75002, 11217537, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Mervartova, 50, 5, Mervartova 50/5, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Pavlína Juziková
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
Jednatel |
17.08.2007 |
Adresa: |
75124, Přerov, Přerov II - Předmostí, 1. května, 439/18 |
|
Ing. Pavlína Juziková
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
Jednatel |
17.08.2007 |
Adresa: |
439/18, Přerov, Přerov II - Předmostí, 1. května, 75124, 1. května 439/18, 75124 Přerov, Přerov II - Předmostí, Česká republika |
|
Martina Kostíková
|
Neaktivní
od 10.09.2005
|
Jednatel |
04.12.2003 |
Adresa: |
75002, Přerov, Město, Pod Hvězdárnou, 4 |
|
Ing. Pavlína Juziková
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
Jednatel |
04.12.2003 |
Adresa: |
75124, Přerov, Předmostí, 1. května, 18 |
|
Martina Kostíková
|
Neaktivní
od 10.09.2005
|
Jednatel |
04.12.2003 |
Adresa: |
75002, 11221836, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Pod Hvězdárnou, 519, 4, Pod Hvězdárnou 519/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Pavlína Juziková
|
Neaktivní
od 17.08.2007
|
Jednatel |
04.12.2003 |
Adresa: |
75124, 11215771, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, 1. května, 439, 18, 1. května 439/18, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
Ing. Jan Wank
|
Neaktivní
od 04.12.2003
|
Jednatel |
06.04.1995 |
Adresa: |
11335793, Potštát, 174 |
|
Petr Frydrych
|
Neaktivní
od 04.12.2003
|
Jednatel |
06.04.1995 |
Adresa: |
11335661, Potštát, 159 |
|
Ing. Jan Wank
|
Neaktivní
od 04.12.2003
|
Jednatel |
06.04.1995 |
Adresa: |
75362, 11335793, Přerov, Potštát, Potštát, Školní, 174, Školní 174, 75362 Potštát |
|
Petr Frydrych
|
Neaktivní
od 04.12.2003
|
Jednatel |
06.04.1995 |
Adresa: |
75362, 11335661, Přerov, Potštát, Potštát, Školní, 159, Školní 159, 75362 Potštát |
|